Martin Hokfeld
Erhvervsaktiv: | 1. jul. 2000 - 31. jul. 2011 |
Karrieren startede hos: | TAP10 (Ejer) |
Største overskud: | 6.042' DKK KON2R.DK ApS (Nu: K.A.C. SERVICES ApS) (2021) |
Største underskud: | -773' DKK KON2R.DK ApS (Nu: K.A.C. SERVICES ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 6.721' DKK KON2R.DK ApS (Nu: K.A.C. SERVICES ApS) (2020) |
Største gæld: | 4.404' DKK KON2R.DK ApS (Nu: K.A.C. SERVICES ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos KON2R.DK ApS (Nu: K.A.C. SERVICES ApS) (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af TAP10 (24 år 3 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2000 hos TAP10 (tidligere www.nettoner.dk v/Martin Hokfeld) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Martin Hokfeld og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer og Stifter har Martin nu bestreddet i 24 år 3 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor cafeér, værtshuse, diskoteker mv..
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TAP10
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (4)
Tidslinje (9)
-
Bunker Beer I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.07.2011
Registreringsdato: 31.07.2011 -
Bunker Beer I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.12.2009
Registreringsdato: 01.12.2009 -
HOKFELD ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.12.2007
Registreringsdato: 21.12.2007
Blå bog (fortsat)
Martin har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.07.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.12.2009 - 31.07.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
04.12.2002 - 21.12.2007
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
13.01.2003 - 22.05.2007
Ejerandel: Intet ejerskab