Steffen Bøhrns Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2000 (24 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Auto-larsen v. Steffen Larsen (Ejer) |
Største overskud: | 306' DKK Jysk-Bilsyn ApS (2019) |
Største underskud: | -544' DKK Jysk-Bilsyn ApS (2021) |
Største egenkapital: | 453' DKK Jysk-Bilsyn ApS (2020) |
Største gæld: | 648' DKK JYSK BILSYN ApS (2015-16) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Jysk-Bilsyn ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Auto-larsen v. Steffen Larsen (24 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 2000 ved Auto-larsen v. Steffen Larsen (tidligere Auto-Larsen v/Steffen Larsen) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Steffen Bøhrns Larsen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer og Stifter har Steffen nu bestreddet i 24 år 2 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Auto-larsen v. Steffen Larsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Jysk-Bilsyn Holding ApS
Ejerandel: 100% -
Jysk udlejningsejendomme ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Jysk-Bilsyn ApS
Via Jysk-Bilsyn Holding ApS -
Bødkervej 9b Holbæk ApS
Via Jysk udlejningsejendomme ApSNyt selskab
Ejendomme (1)
Tidslinje (19)
-
Jysk-Bilsyn Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.12.2022
Registreringsdato: 22.12.2022 -
Jysk udlejningsejendomme ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.12.2021
Registreringsdato: 22.12.2021 -
materialegruppen.IVS (Nu: Materialegruppen.IVS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 01.10.2020
Registreringsdato: 01.10.2020
Blå bog (fortsat)
Steffen har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
04.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
22.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
02.04.2018 - 22.01.2020
Ejer
02.04.2018 - 01.10.2020
Ejerandel: 100% -
Direktør
11.11.2018 - 27.02.2019
Ejer
22.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Steffen Bøhrns Larsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Jysk-Bilsyn Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -50' DKK. Gennem holdingselskabet Jysk-Bilsyn Holding ApS har Steffen derfor også andele i Jysk-Bilsyn ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Steffen Bøhrns Larsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Jysk-Bilsyn Holding ApS kunne fremvise et overskud på 32' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor JYSK BILSYN ApS kunne fremvise et underskud på 229' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 198' DKK (Jysk-Bilsyn ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 125' DKK (Jysk udlejningsejendomme ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 37' DKK (Jysk-Bilsyn ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -395' DKK (Jysk udlejningsejendomme ApS).
En af de forbindelser som går igen i Steffen' netværk er Charley Uffe Bøhrns Larsen.