Steen Møller
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2000 (24 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Capoeiraskolen Senzala v/Steen Møller (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Capoeiraskolen Senzala v/Steen Møller (24 år 2 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 2000 i Capoeiraskolen Senzala v/Steen Møller i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Steen Møller og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer og Stifter har Steen nu bestreddet i 24 år 2 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen undervisning i kulturelle discipliner.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Capoeiraskolen Senzala v/Steen Møller
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
FONDEN NAVIGATOR
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.10.2013
Registreringsdato: 22.10.2013 -
FONDEN NAVIGATOR
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.10.2012
Registreringsdato: 08.10.2012 -
Capoeiraskolen Senzala v/Steen Møller (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2000
Registreringsdato: 01.07.2000
Blå bog (fortsat)
Steen har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 2 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.07.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
08.10.2012 - 22.10.2013
Ejerandel: Intet ejerskab