André Tang Christensen
Erhvervsaktiv: | 1. jul. 2000 - 18. feb. 2024 |
Karrieren startede hos: | A & C Tagrens v/Andre Tang Christensen (Ejer) |
Største overskud: | 1.019' DKK TANG BYG ApS (2014) |
Største underskud: | -1.050' DKK TANG BYG ApS (2017) |
Største egenkapital: | 1.685' DKK TANG BYG ApS (2015) |
Største gæld: | 1.835' DKK TANG BYG ApS (2018) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos TANG BYG ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Direktør af A&C GRUPPEN ApS (9 år 11 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2000 hos A & C Tagrens v/Andre Tang Christensen i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af André Tang Christensen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde André i 1 år 6 måneder, inden stoppet den 1. januar 2002.
Virksomheden specialiserede sig indenfor tagdækningsvirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 1. januar 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AC Byg & Montage ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
A+ Energy A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.05.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
A+ Energy A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.05.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (27)
-
AC Byg & Montage ApS
Fratrådt som direktørDato: 18.03.2024
Registreringsdato: 18.03.2024 -
AJ Mal & Montage ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 18.02.2024
Registreringsdato: 18.02.2024 -
AJ Mal & Montage ApS
Fratrådt som direktørDato: 18.02.2024
Registreringsdato: 18.02.2024
Blå bog (fortsat)
André har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Direktør
17.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Direktør
02.03.2020 - 18.03.2024
Ejer
02.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
24.08.2023 - 18.02.2024
Ejerandel: 50-66.65% -
Ejer
01.01.2015 - 15.03.2022
Direktør
02.05.2015 - 02.06.2020
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
30.06.2016 - 15.11.2021
Ejerandel: 100%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor AC Byg & Montage ApS landede et overskud på 750' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor TANG BYG ApS landede et underskud på 1.050' DKK.
En af de forbindelser som går igen i André' netværk er Brian Nielsen.