Steen Jakobsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2000 (24 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Jakobsen Byg v/Steen Jakobsen (Ejer) |
Største overskud: | 346' DKK Jakobsen Handel & Service ApS (2019-20) |
Største underskud: | -124' DKK Jakobsen Handel & Service ApS (2016-17) |
Største egenkapital: | 600' DKK Jakobsen Handel & Service ApS (2022-23) |
Største gæld: | 1.721' DKK Jakobsen Handel & Service ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos MS Auto og Handel ApS (Nu: Engros Biler Silkeborg ApS) (2023-24) |
Længste aktivitet: | Ejer af Jakobsen Byg v/Steen Jakobsen (15 år 5 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2000 i Jakobsen Byg v/Steen Jakobsen (tidligere Låsby Murer- Og Entreprenørforr V/Steen Jakobsen) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Steen Jakobsen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Steen i 15 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 22. oktober 2015.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 22. oktober 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Steen Jakobsen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Jakobsen Handel & Service ApS
Via Steen Jakobsen Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Jakobsen Handel & Service ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2019 -
Steen Jakobsen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.12.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
Jakobsen Handel & Service ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 02.12.2020
Registreringsdato: 02.12.2020 -
Steen Jakobsen Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.12.2020
Registreringsdato: 02.12.2020 -
Steen Jakobsen Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.12.2020
Registreringsdato: 02.12.2020
Blå bog (fortsat)
Steen har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
02.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.03.2019 - 02.12.2020
Direktør og Reel ejer
01.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
18.12.2019 - 31.03.2020
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.05.2000 - 22.10.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Steen Jakobsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Steen Jakobsen Holding ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 584' DKK. Gennem holdingselskabet Steen Jakobsen Holding ApS har Steen derfor også andele i Jakobsen Handel & Service ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Steen Jakobsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor Jakobsen Handel & Service ApS kunne fremvise et overskud på 346' DKK.