Rene Finnmann Engsbye
Erhvervsaktiv siden: | 22. jun. 2007 (17 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | HJALLESEVEJ HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.081' DKK RHA HOLDING ApS (Nu: Engsbye Holding ApS) (2020) |
Største underskud: | -2.392' DKK ICON PRODUCTION ApS (Nu: ICON PRODUCTION A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 1.855' DKK RHA HOLDING ApS (Nu: Engsbye Holding ApS) (2023) |
Største gæld: | 5.042' DKK ICON PRODUCTION ApS (Nu: ICON PRODUCTION A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos RHA HOLDING ApS (Nu: Engsbye Holding ApS) (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af Engsbye Holding ApS (12 år 11 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2007 hos HJALLESEVEJ HOLDING ApS (tidligere HJALLESEVEJS SLAGTERFORRETNING ApS) i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Rene Finnmann Engsbye i 6 år 1 måned, inden stoppet den 12. august 2013.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 16. oktober 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Engsbye Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Engsbye Ejendomme ApS
Via Engsbye Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Engsbye Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.10.2011 -
Engsbye Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.09.2019
Ejendomme (3)
Tidslinje (21)
-
Engsbye Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.09.2019
Registreringsdato: 20.09.2019 -
Ondt i Kroppen.dk (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.07.2016
Registreringsdato: 31.07.2016 -
ICON PRODUCTION ApS (Nu: ICON PRODUCTION A/S)
Fratrådt som direktørDato: 29.06.2016
Registreringsdato: 29.06.2016
Blå bog (fortsat)
Rene har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
20.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
14.10.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
15.09.2012 - 31.07.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
20.10.2011 - 29.06.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
25.03.2011 - 23.10.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor RHA HOLDING ApS (Nu: Engsbye Holding ApS) landede et overskud på 1.081' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor ICON PRODUCTION ApS (Nu: ICON PRODUCTION A/S) landede et underskud på 2.392' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 793' DKK (RHA HOLDING ApS (Nu: Engsbye Holding ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.855' DKK (RHA HOLDING ApS (Nu: Engsbye Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 128' DKK (Engsbye Ejendomme ApS).
En af de forbindelser som går igen i Rene' netværk er Iben Gryholt Finnmann Engsbye.