Morten Wallin Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 19. jan. 2007 (17 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | MORTEN PETERSEN HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 649' DKK Bolig360 ApS (2020-21) |
Største underskud: | -301' DKK Bolig360 ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 540' DKK Bolig360 ApS (2020-21) |
Største gæld: | 841' DKK Bolig360 ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Bolig360 ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Byggevejlederen v/Morten Petersen (8 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2007 hos MORTEN PETERSEN HOLDING ApS som Direktør. Titlen som Direktør havde Morten Wallin Petersen i 4 år 8 måneder, inden stoppet den 21. september 2011.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor gennemførelse af byggeprojekter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 21. juni 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Mell Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Bolig360 ApS
Via Mell Holding ApS -
Wallin Trading ApS
Via Mell Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Bolig360 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.10.2021 -
Wallin Trading ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.10.2021
Ejendomme (3)
Tidslinje (18)
-
Byggevejlederen v/Morten Petersen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 23.08.2024
Registreringsdato: 23.08.2024 -
Mell Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.12.2021
Registreringsdato: 01.12.2021 -
Mell Holding ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 30.11.2021
Registreringsdato: 30.11.2021
Blå bog (fortsat)
Morten har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
16.10.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
18.06.2016 - 23.08.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
29.06.2020 - Stadig aktiv
Ejer
16.10.2021 - 30.11.2021
Ejer
01.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
29.06.2020 - 28.05.2021
Direktør
16.10.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
19.01.2007 - 21.09.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Morten Wallin Petersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Mell Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 220' DKK. Igennem sit holdingselskab Mell Holding ApS har Morten dermed også ejerandele i Bolig360 ApS (100%) samt Wallin Trading ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Morten Wallin Petersen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor Bolig360 ApS fremviste et overskud på 649' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Bolig360 ApS fremviste et underskud på 301' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 186' DKK (Mell Holding ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 301' DKK (Bolig360 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 232' DKK (Bolig360 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 35' DKK (Wallin Trading ApS).