Morten Juel Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2000 (24 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Mj Maskinservice V/Morten Juel Jensen (Ejer) |
Største overskud: | 11.366' DKK WJ MASKINSERVICE A/S (2022) |
Største underskud: | -193' DKK MKJ Bolig ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 37.790' DKK VENDSYSSEL MASKINUDLEJNING ApS (2023) |
Største gæld: | 23.351' DKK WJ MASKINSERVICE A/S (2020) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos WJ MASKINSERVICE A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af VENDSYSSEL MASKINUDLEJNING ApS (18 år 2 måneder) |
Det hele startede i 2000 i Mj Maskinservice V/Morten Juel Jensen i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Morten Juel Jensen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Morten i 1 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 30. juni 2002.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen reparation af maskiner til land-, have- og skovbrug. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. juni 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
VENDSYSSEL MASKINUDLEJNING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
WJ MASKINSERVICE A/S
Via VENDSYSSEL MASKINUDLEJNING ApS -
MKJ Bolig ApS
Via VENDSYSSEL MASKINUDLEJNING ApS
Direktørposter (3)
-
WJ MASKINSERVICE A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.03.2016 -
VENDSYSSEL MASKINUDLEJNING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.07.2006 -
MKJ Bolig ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.10.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
WJ MASKINSERVICE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.03.2016
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
MKJ Bolig ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.10.2021
Registreringsdato: 13.10.2021 -
WJ MASKINSERVICE A/S (66.66-89.99%)
Er ikke længere ejerDato: 14.02.2018
Registreringsdato: 14.02.2018 -
WJ MASKINSERVICE A/S
Tilknyttet som direktørDato: 08.03.2016
Registreringsdato: 08.03.2016
Blå bog (fortsat)
Morten har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 2 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
21.07.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
13.10.2021 - 09.07.2024
Direktør
13.10.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
10.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
21.08.2007 - 13.02.2018
Ejer
21.08.2007 - 14.02.2018
Bestyrelsesmedlem
31.01.2013 - 07.03.2016
Bestyrelsesmedlem og Direktør
08.03.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
14.02.2018 - 14.04.2022
Reel ejer
15.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80% -
Stifter og Ejer
01.07.2000 - 30.06.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor WJ MASKINSERVICE A/S kunne fremvise et overskud på 11.366' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor MKJ Bolig ApS kunne fremvise et underskud på 193' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 9.453' DKK (WJ MASKINSERVICE A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 165' DKK (MKJ Bolig ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 37.790' DKK (VENDSYSSEL MASKINUDLEJNING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -177' DKK (MKJ Bolig ApS).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Valther Juel Jensen.