Joan Saxskjold-Nørup
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2000 (24 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | White Water v/Joan Saxskjold-Nørup (Ejer) |
Største overskud: | 768' DKK NORTHLED ApS (2020) |
Største underskud: | -568' DKK NORTHLED ApS (2022) |
Største egenkapital: | 786' DKK NORTHLED ApS (2021) |
Største gæld: | 1.687' DKK NORTHLED ApS (2020) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos NORTHLED ApS (2017) |
Længste aktivitet: | Direktør af SAXSKIOLD.COM ApS (9 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2000 ved White Water v/Joan Saxskjold-Nørup (tidligere Today v/Joan Andersen) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Joan Saxskjold-Nørup der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Joan i 8 år 3 måneder, før fratrædelsen den 1. juni 2008.
Virksomheden opererede indenfor branchen almindelig rengøring i bygninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 1. juni 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
J & K Svogerslev Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
SAXSKIOLD.COM ApS
Via J & K Svogerslev Holding ApS -
TAPLOW EXECUTIVE SEARCH ApS
Via SAXSKIOLD.COM ApS -
Taplow Executive Interim ApS
Via SAXSKIOLD.COM ApS -
Ligalight ApS
Via J & K Svogerslev Holding ApS -
Taplow Invest Holding ApS
Via J & K Svogerslev Holding ApS
Direktørposter (1)
-
SAXSKIOLD.COM ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.03.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (20)
-
NORTHLED ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.11.2023
Registreringsdato: 10.11.2023 -
NORTHLED ApS (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.11.2023
Registreringsdato: 10.11.2023 -
NORTHLED ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2022
Registreringsdato: 01.07.2022
Blå bog (fortsat)
Joan har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
25.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
18.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
23.02.2015 - 30.06.2022
Bestyrelsesmedlem
23.02.2015 - 30.06.2022
Ejer
12.05.2016 - 27.06.2017
Reel ejer
18.08.2017 - 22.04.2024
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.07.2022 - 10.11.2023
Ejerandel: 25% -
Stifter og Ejer
27.06.2017 - 18.08.2017
Ejerandel: 25-33.33% -
Ejer
01.03.2015 - 11.05.2015
Direktør
16.03.2015 - Stadig aktiv
Ejer
12.05.2015 - 26.07.2017
Reel ejer
26.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Joan Saxskjold-Nørup er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn J & K Svogerslev Holding ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 205' DKK. Gennem sit holdingselskab J & K Svogerslev Holding ApS har Joan dermed også andele i SAXSKIOLD.COM ApS (100%), Ligalight ApS (100%) og Taplow Invest Holding ApS (33.34-49.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Joan Saxskjold-Nørup, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor J & K Svogerslev Holding ApS landede et overskud på 283' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor NORTHLED ApS landede et underskud på 568' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 60' DKK (NorthLED Indoor ApS (Nu: Ligalight ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 334' DKK (SAXSKIOLD IVS (Nu: SAXSKIOLD.COM ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 205' DKK (J & K Svogerslev Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -214' DKK (SAXSKIOLD IVS (Nu: SAXSKIOLD.COM ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Joan' netværk er Kenneth Saxskjold-Nørup.