Helen Siegumfeldt
Erhvervsaktiv siden: | 15. dec. 2021 (2 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Gældsrådgivningen Nordsjælland (Repræsentant) |
Længste aktivitet: | Repræsentant af Gældsrådgivningen Nordsjælland (5 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2021 hos Gældsrådgivningen Nordsjælland med titlen som Repræsentant. Denne rolle bestred Helen Siegumfeldt i 5 måneder, før stoppet d. 22. maj 2022.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor andre organisationer og foreninger i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2022 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. maj 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Advokat Vang Siegumfeldt/ v Helen Siegumfeldt
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Repræsentant (1)
-
Hillerød Retshjælp
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 30.05.2024
Tidslinje (4)
-
Advokat Vang Siegumfeldt/ v Helen Siegumfeldt (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024 -
Hillerød Retshjælp under stiftelse (Nu: Hillerød Retshjælp)
Tilknyttet som repræsentantDato: 30.05.2024
Registreringsdato: 30.05.2024 -
Gældsrådgivningen Nordsjælland
Fratrådt som repræsentantDato: 22.05.2022
Registreringsdato: 22.05.2022
Blå bog (fortsat)
Helen har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Repræsentant
30.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
15.12.2021 - 22.05.2022
Ejerandel: Intet ejerskab