Jens Kristian Risom Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 18. mar. 1998 (26 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | PIONER HUSE ApS (Direktør) |
Største overskud: | 7.989' DKK JK CHRISTENSEN ApS (2020) |
Største underskud: | -1.287' DKK JK CHRISTENSEN ApS (2023) |
Største egenkapital: | 12.045' DKK JC LIBERTY HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 59.720' DKK TINA RISOM HOLDING ApS (Nu: Emmalu Ejendomme ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos TINA RISOM HOLDING ApS (Nu: Emmalu Ejendomme ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af JC LIBERTY HOLDING ApS (17 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1998 hos PIONER HUSE ApS i rollen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Jens Kristian Risom Christensen i 5 år 4 måneder, før stoppet d. 14. august 2003.
Dengang var virksomhedens branche indenfor bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører). Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 14. august 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JC LIBERTY HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
KOMFORT-HUSE ApS
Via JC LIBERTY HOLDING ApS -
JK CHRISTENSEN ApS
Via JC LIBERTY HOLDING ApS -
Emmalu Ejendomme ApS
Via JC LIBERTY HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
JK CHRISTENSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.12.2009 -
JC LIBERTY HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2007 -
KOMFORT-HUSE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2009
Ejendomme (1)
Tidslinje (22)
-
Dato: 29.02.2024
Registreringsdato: 29.02.2024 -
LIBERTY WOOD HOMES DK ApS (Nu: FLEXFORT ApS)
Fratrådt som direktørDato: 23.08.2016
Registreringsdato: 23.08.2016 -
TINA RISOM HOLDING ApS (Nu: Emmalu Ejendomme ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 22.05.2012
Registreringsdato: 22.05.2012
Navnehistorik (2)
-
29.02.2024 - Aktiv
-
Ukendt - 28.02.2024
Blå bog (fortsat)
Jens har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
18.12.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 75% -
Stifter, Direktør og Ejer
01.07.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.01.2022 - 20.06.2023
Ejerandel: 50% -
Direktør
22.05.2012 - Stadig aktiv
Reel ejer
22.05.2015 - 23.09.2018
Reel ejer
24.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
03.07.2007 - 12.03.2008
Direktør
01.09.2009 - 23.08.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Jens Kristian Risom Christensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JC LIBERTY HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 12.045' DKK. Gennem holdingselskabet JC LIBERTY HOLDING ApS har Jens derfor også andele i KOMFORT-HUSE ApS (100%), JK CHRISTENSEN ApS (66.66-89.99%) samt Emmalu Ejendomme ApS (50-66.65%).
Udforsk også koncerndiagram for Jens Kristian Risom Christensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor JK CHRISTENSEN ApS kunne fremvise et overskud på 7.989' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor JK CHRISTENSEN ApS kunne fremvise et underskud på 1.287' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.102' DKK (TINA RISOM HOLDING ApS (Nu: Emmalu Ejendomme ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.287' DKK (JK CHRISTENSEN ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 12.045' DKK (JC LIBERTY HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.467' DKK (VALHALLA TRÆBYG ApS (Nu: KOMFORT-HUSE ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Magnus Bekhøj Christensen.