Niels Villadsen
Erhvervsaktiv siden: | 2. jun. 2000 (24 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Data Tech V/Niels Villadsen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Data Tech V/Niels Villadsen (24 år 4 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2000 hos Data Tech V/Niels Villadsen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Niels Villadsen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Niels nu besiddet i 24 år 4 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor detailhandel med computere, ydre enheder og software.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Data Tech V/Niels Villadsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Repræsentant (1)
-
Back to Basic Holdbooking Klarup
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 23.05.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Back to Basic Holdbooking Klarup
Tilknyttet som repræsentantDato: 23.05.2023
Registreringsdato: 23.05.2023 -
Aalborg Mc Udstyr I/S v/Brian Lund Jensen & Niels Villadsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.05.2008
Registreringsdato: 31.05.2008 -
ROBOCONSULT ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.10.2006
Registreringsdato: 25.10.2006
Blå bog (fortsat)
Niels har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
23.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
02.06.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2006 - 31.05.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.09.2003 - 25.10.2006
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.09.2004 - 07.09.2005
Ejerandel: Intet ejerskab