Morten Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2000 (24 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Elutionz.Dk I/S (Ejer) |
Største overskud: | 588' DKK ApS KBUS 17 NR. 6265 (Nu: Mortennielsen.com ApS) (2019-20) |
Største underskud: | -261' DKK YOURGLOBALEYE ApS (2015) |
Største egenkapital: | 1.397' DKK ApS KBUS 17 NR. 6265 (Nu: Mortennielsen.com ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 1.390' DKK ApS KBUS 17 NR. 6265 (Nu: Mortennielsen.com ApS) (2022-23) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos ApS KBUS 17 NR. 6265 (Nu: Mortennielsen.com ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Mortennielsen.com ApS (16 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2000 ved Elutionz.Dk I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Daniel Clemen Capion at Morten Nielsen stiftede Elutionz.Dk I/S den dag i juni 2000. Rollen som Ejer og Stifter havde Morten i 1 år 8 måneder, før fratrædelsen den 13. februar 2002.
Virksomheden opererede indenfor branchen databaseværter og -formidlere. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 13. februar 2002.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Celestial Nature
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Mortennielsen.com ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Mortennielsen.com ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.01.2008
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
Himmelsk Have (Nu: Celestial Nature) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2019
Registreringsdato: 01.10.2019 -
YOURGLOBALEYE ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.09.2011
Registreringsdato: 26.09.2011 -
YOURGLOBALEYE ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.02.2011
Registreringsdato: 04.02.2011
Blå bog (fortsat)
Morten har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
01.01.2008 - Stadig aktiv
Direktør
31.01.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
06.07.2009 - 06.08.2009
Bestyrelsesmedlem
04.02.2011 - 26.09.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.12.2005 - 31.12.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.06.2000 - 13.02.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor ApS KBUS 17 NR. 6265 (Nu: Mortennielsen.com ApS) landede et overskud på 588' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor ApS KBUS 17 NR. 6265 (Nu: Mortennielsen.com ApS) landede et underskud på 202' DKK.