Carsten Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2000 (24 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Give Sværlast v/Carsten Hansen (Ejer) |
Største overskud: | 23.310' DKK GIVE SVÆRGODS ADMINISTRATION A/S (2013-14) |
Største underskud: | -6.416' DKK GIVE SVÆRGODS NH3 A/S (Nu: GIVE SVÆRGODS A/S) (2014-15) |
Største egenkapital: | 102.171' DKK GIVE SVÆRGODS ADMINISTRATION A/S (2014-15) |
Største gæld: | 58.844' DKK GIVE SVÆRGODS ADMINISTRATION A/S (2013-14) |
Flest årsværk: | 41 årsværk hos GIVE SVÆRGODS WIND A/S (Nu: GIVE GOODWIND A/S) (2013-14) |
Længste aktivitet: | Ejer af GIVE SVÆRLAST HOLDING ApS (16 år 2 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 2000 i Give Sværlast v/Carsten Hansen (tidligere Carsten Hansen) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Carsten Hansen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Carsten i 9 år 4 måneder, inden stoppet d. 30. september 2009.
Virksomheden arbejdede indenfor vejgodstransport. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
GIVE SVÆRLAST HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
GIVE SVÆRLAST HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2008
Ejendomme (3)
Tidslinje (24)
-
GIVE SVÆRGODS TRANSPORT A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.10.2014
Registreringsdato: 29.10.2014 -
GIVE SVÆRGODS WIND A/S (Nu: GIVE GOODWIND A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.10.2014
Registreringsdato: 29.10.2014 -
GIVE SVÆRGODS ADMINISTRATION A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.10.2014
Registreringsdato: 29.10.2014
Blå bog (fortsat)
Carsten har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
30.06.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
08.05.2013 - 29.10.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.09.2010 - 29.10.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.12.2008 - 29.10.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.12.2008 - 29.10.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Carsten Hansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem i GIVE SVÆRGODS ADMINISTRATION A/S der præsenterede et overskud på 23.310' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem i GIVE SVÆRGODS TRANSPORT A/S der præsenterede et underskud på 3.355' DKK.
Carsten har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 2 måneder fra 2005 til 2011 hos GIVE SVÆRGODS A/S.