Jens Vraa
Erhvervsaktiv siden: | 28. sep. 1979 (44 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | EJVIND VRAA OG SØN ApS (Direktør) |
Største overskud: | 6.443' DKK JENS VRAA ApS (2020-21) |
Største underskud: | -6.719' DKK JENS VRAA ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 31.903' DKK JENS VRAA ApS (2020-21) |
Største gæld: | 14.308' DKK JENS VRAA ApS (2019-20) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos RØRBÆK STORCENTER ApS (Nu: Nordisk Erhvervsbyg ApS) (2017) |
Længste aktivitet: | Direktør af EJVIND VRAA OG SØN ApS (44 år 11 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor for nu mange år siden hos EJVIND VRAA OG SØN ApS med titlen som Direktør og Ejer. Titlen som Direktør har Jens Vraa nu bestreddet i 44 år 11 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden med udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 1.451' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JENS VRAA ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
VRAA VINDUER & DØRE ApS
Via JENS VRAA ApS -
EJVIND VRAA OG SØN ApS
Via JENS VRAA ApS -
MØNSTED PLANTAGE K/S
Via JENS VRAA ApS
Direktørposter (2)
-
VRAA VINDUER & DØRE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.03.1984 -
JENS VRAA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.03.1984
Bestyrelsesposter (1)
-
MØNSTED PLANTAGE K/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.11.1999
Ejendomme (1)
Tidslinje (24)
-
EJVIND VRAA OG SØN ApS (66.66-89.99%)
Er ikke længere ejerDato: 30.01.2020
Registreringsdato: 30.01.2020 -
MØNSTED PLANTAGE K/S (20-24.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 09.04.2019
Registreringsdato: 09.04.2019 -
MØNSTED PLANTAGE K/S (66.66-89.99%)
Er ikke længere ejerDato: 08.04.2019
Registreringsdato: 08.04.2019
Blå bog (fortsat)
Jens har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 44 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
20.03.1984 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Ejer
20.03.1984 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
28.09.1979 - Stadig aktiv
Ejer
10.09.1991 - 30.01.2020
Reel ejer
10.09.1991 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
15.11.1999 - 08.04.2019
Bestyrelsesmedlem
15.11.1999 - Stadig aktiv
Ejer
09.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
21.11.2014 - 28.01.2019
Ejerandel: 33,33%
Jens Vraa er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JENS VRAA ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 31.075' DKK. Igennem holdingselskabet JENS VRAA ApS har Jens derfor også ejerandele i VRAA VINDUER & DØRE ApS (100%), EJVIND VRAA OG SØN ApS (100%) samt MØNSTED PLANTAGE K/S (Fuldt ansvarlig deltager).
Udforsk også koncerndiagram for Jens Vraa, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor JENS VRAA ApS kunne offentliggøre et overskud på 6.443' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor JENS VRAA ApS kunne offentliggøre et underskud på 6.719' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 6.436' DKK (JENS VRAA ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 229' DKK (VRAA VINDUER & DØRE ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 31.075' DKK (JENS VRAA ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 190' DKK (VRAA VINDUER & DØRE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Jenny Marthine Vraa.