Jan Christian Godtfredsen
Erhvervsaktiv siden: | 15. mar. 2000 (24 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | J.G. Entreprise V/Jan Godtfredsen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af J.G. Entreprise V/Jan Godtfredsen (9 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2000 i J.G. Entreprise V/Jan Godtfredsen i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Jan Christian Godtfredsen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Jan i 9 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 30. juni 2009.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen opførelse af bygninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. juni 2009.
Tidslinje (14)
-
RENBUTIK.DK ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.10.2015
Registreringsdato: 20.10.2015 -
JMG. ENTREPRISE ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.03.2014
Registreringsdato: 28.03.2014 -
RENBUTIK.DK ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.02.2014
Registreringsdato: 25.02.2014
Blå bog (fortsat)
Jan har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
22.03.2011 - 22.06.2011
Direktør
25.02.2014 - 20.10.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
23.10.2013 - 28.03.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
15.03.2000 - 30.06.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
26.03.2007 - 24.10.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Thomas Fischer-Larsen.