Jens Lorentzen
Erhvervsaktiv siden: | 21. sep. 1998 (25 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | SHARP CENTER FYN ApS (Direktør) |
Største overskud: | 615' DKK CALIJE HOLDING IVS (Nu: CALIJE HOLDING ApS) (2016) |
Største underskud: | -3.891' DKK Det´Revy ApS (2023) |
Største egenkapital: | 755' DKK CALIJE HOLDING IVS (Nu: CALIJE HOLDING ApS) (2016) |
Største gæld: | 5.577' DKK Det´Revy ApS (2023) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos Det´Revy ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af CALIJE HOLDING ApS (9 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 1998 ved SHARP CENTER FYN ApS (tidligere DANSK IT-FORBINDELSE ApS) som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør havde Jens Lorentzen i 4 år 10 måneder, før fratrædelsen den 1. august 2003.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 1. august 2003.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
CALIJE HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
Ictus ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
CALIJE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2014 -
Ictus ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.05.2021
Repræsentant (1)
-
SSR Venner
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 08.02.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (22)
-
Det ´Live ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024 -
Dato: 17.02.2024
Registreringsdato: 17.02.2024 -
OTF ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.10.2023
Registreringsdato: 27.10.2023
Navnehistorik (2)
-
17.02.2024 - Aktiv
-
Ukendt - 16.02.2024
Blå bog (fortsat)
Jens har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
08.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.05.2020 - Stadig aktiv
Direktør
25.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
06.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Direktør og Ejer
01.10.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
18.06.2020 - 01.07.2024
Ejerandel: 100%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor CALIJE HOLDING IVS (Nu: CALIJE HOLDING ApS) fremviste et overskud på 615' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor CALIJE HOLDING IVS (Nu: CALIJE HOLDING ApS) fremviste et underskud på 71' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.891' DKK (Det´Revy ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 305' DKK (CALIJE HOLDING IVS (Nu: CALIJE HOLDING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -4.489' DKK (Det´Revy ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Jerry Vinther.