Tue Mattsson
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2000 (24 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Mattsson'S V/ Tue Mattsson (Ejer) |
Største overskud: | 60' DKK MATTSSON SPIEGELHAUER ApS (Nu: MattssonSpis ApS) (2016-17) |
Største underskud: | -64' DKK MATTSSON SPIEGELHAUER ApS (Nu: MattssonSpis ApS) (2017-18) |
Største egenkapital: | 79' DKK MATTSSON SPIEGELHAUER ApS (Nu: MattssonSpis ApS) (2016-17) |
Største gæld: | 54' DKK MATTSSON SPIEGELHAUER ApS (Nu: MattssonSpis ApS) (2013-14) |
Længste aktivitet: | Ejer af MattssonSpis ApS (8 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2000 hos Mattsson'S V/ Tue Mattsson med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Tue Mattsson der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Tue i 2 år 5 måneder, før stoppet d. 29. oktober 2002.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen anden reklamevirksomhed og reklameformidling. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 29. oktober 2002.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
MattssonNielsen I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Mattsson ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
byMattsson ApS
Via Mattsson ApS
Direktørposter (2)
-
byMattsson ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.04.2023 -
Mattsson ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.04.2023
Tidslinje (14)
-
byMattsson ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.04.2023
Registreringsdato: 21.04.2023 -
Mattsson ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.04.2023
Registreringsdato: 19.04.2023 -
Mattsson ApS
Tilknyttet som direktørDato: 19.04.2023
Registreringsdato: 19.04.2023
Blå bog (fortsat)
Tue har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
21.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
19.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
10.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
08.01.2013 - 30.09.2014
Ejer
01.10.2014 - 27.12.2022
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
24.01.2017 - 07.05.2020
Ejerandel: 50-66.65%
Tue Mattsson er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Mattsson ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 40' DKK. Igennem holdingselskabet Mattsson ApS har Tue derfor også ejerandele i byMattsson ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Tue Mattsson, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor MATTSSON SPIEGELHAUER ApS (Nu: MattssonSpis ApS) kunne offentliggøre et overskud på 60' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor MATTSSON SPIEGELHAUER ApS (Nu: MattssonSpis ApS) kunne offentliggøre et underskud på 64' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2' DKK (byMattsson ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 40' DKK (Mattsson ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 38' DKK (byMattsson ApS).
En af de forbindelser som går igen i Tue' netværk er Kenneth Nielsen.