Martin Kronborg
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2000 (24 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Eventhouse V/ Martin Kronborg (Ejer) |
Største overskud: | 4.806' DKK FUNKY BUSINESS ApS (2019) |
Største underskud: | -605' DKK Ny Kirstineberg ApS (2015-16) |
Største egenkapital: | 6.346' DKK MARTIN KRONBORG HOLDING ApS (2019) |
Største gæld: | 8.659' DKK FUNKY BUSINESS ApS (2019) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos FUNKY BUSINESS ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af MARTIN KRONBORG HOLDING ApS (14 år 3 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 2000 ved Eventhouse V/ Martin Kronborg med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Martin Kronborg der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Martin i 1 år 1 måned, før stoppet den 30. juni 2001.
Virksomheden opererede indenfor reklamebureauvirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. juni 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MARTIN KRONBORG HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
FUNKY BUSINESS ApS
Via MARTIN KRONBORG HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
MARTIN KRONBORG HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2010 -
FUNKY BUSINESS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2010
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
Ny Kirstineberg ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.09.2022
Registreringsdato: 12.09.2022 -
Fritidsmesserne ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.06.2022
Registreringsdato: 01.06.2022 -
Fritidsmesserne ApS
Tilknyttet som direktørDato: 08.06.2020
Registreringsdato: 08.06.2020
Blå bog (fortsat)
Martin har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.07.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
07.10.2015 - 12.09.2022
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
08.06.2020 - 01.06.2022
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.07.2010 - 20.08.2012
Direktør
01.07.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
15.07.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
10.11.2007 - 02.12.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Martin Kronborg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MARTIN KRONBORG HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.004' DKK. Igennem holdingselskabet MARTIN KRONBORG HOLDING ApS har Martin derfor også ejerandele i FUNKY BUSINESS ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Martin Kronborg, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor FUNKY BUSINESS ApS kunne offentliggøre et overskud på 4.806' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor Ny Kirstineberg ApS kunne offentliggøre et underskud på 605' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 89' DKK (TIME2PLAY ApS (Nu: The Competence Company ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 594' DKK (Fritidsmesserne ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.004' DKK (MARTIN KRONBORG HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -479' DKK (Fritidsmesserne ApS).