Helmer Bjarne Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1990 (34 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | FIRE SMÅ HJUL ApS (Direktør) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -12.486' DKK Aviator Airport Partner ApS (2019) |
Største egenkapital: | 11.855' DKK Aviator Airport Partner ApS (2023) |
Største gæld: | 94.293' DKK Aviator Airport Partner ApS (2022) |
Flest årsværk: | 331 årsværk hos Aviator Airport Partner ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af P.H. Byg V/Helmer Andersen (4 år 5 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1990 i FIRE SMÅ HJUL ApS (tidligere ApS KBUS 38 NR. 1081) med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Helmer Bjarne Andersen i 1 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 17. juni 1991.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1994 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 20. september 1994.
Bestyrelsesposter (1)
-
Aviator Airport Partner ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.06.2023
Tidslinje (5)
-
Aviator Airport Partner ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.06.2023
Registreringsdato: 16.06.2023 -
P.H. Byg V/Helmer Andersen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 28.09.2004
Registreringsdato: 28.09.2004 -
P.H. Byg V/Helmer Andersen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.2000
Registreringsdato: 01.04.2000
Blå bog (fortsat)
Helmer har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 3 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
16.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.04.2000 - 28.09.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.01.1990 - 17.06.1991
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Helmer' netværk er Jens Bo Hansen.