Brian Fauerholm Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1994 (29 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | BOLIGSELSKABET MIDTBO ApS (Direktør) |
Største overskud: | 69.252' DKK LIFA ApS (Nu: BOLIGSELSKABET LIFA ApS) (2020) |
Største underskud: | -119.239' DKK FAURHOLM HOLDING ApS (2014) |
Største egenkapital: | 159.991' DKK DURAS A/S (2022) |
Største gæld: | 105.312' DKK EJENDOMSSELSKABET LEHMANN & BURIS A/S (Nu: Lifa Ejendomme I ApS) (2019) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos LIFA ApS (Nu: BOLIGSELSKABET LIFA ApS) (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af BFC HOLDING, VEJLE ApS (23 år 7 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 1994 i BOLIGSELSKABET MIDTBO ApS (tidligere VICH 4081 ApS) med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Brian Fauerholm Christensen i 1 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 1995.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1996 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 1. september 1996.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
HOLDINGSELSKABET BFC AF 26/5 2008 ApS
Ejerandel: 100% -
BFC ApS
Ejerandel: 100% -
BFC HOLDING, VEJLE ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
BFC BOLIG ApS
Via BFC HOLDING, VEJLE ApS -
BFC HORSES ApS
Via BFC HOLDING, VEJLE ApS
Direktørposter (5)
-
BFC HOLDING, VEJLE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.01.2001 -
HOLDINGSELSKABET BFC AF 26/5 2008 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.01.2012 -
BFC BOLIG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.06.2008 -
BFC ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.04.2012 -
BFC HORSES ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.07.2013
Ejendomme (1)
Tidslinje (82)
-
EJENDOMSSELSKABET STÅLVEJ A/S (Nu: KMC Skjern A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.11.2018
Registreringsdato: 01.11.2018 -
DURAS-STRANDGÅRDSVÆNGET, FAABORG A/S (Nu: Heimstaden Faaborg A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.11.2016
Registreringsdato: 14.11.2016 -
DURAS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.11.2016
Registreringsdato: 14.11.2016
Blå bog (fortsat)
Brian har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
12.07.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
16.04.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
12.06.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
26.05.2008 - Stadig aktiv
Direktør
30.01.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
29.01.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Brian Fauerholm Christensen er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• BFC HOLDING, VEJLE ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 28.888' DKK.
• HOLDINGSELSKABET BFC AF 26/5 2008 ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 28.888' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som & , som ikke er personligt ejet.
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Brian Fauerholm Christensen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor DURAS A/S kunne offentliggøre et overskud på 41.009' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor BFC HORSES ApS kunne offentliggøre et underskud på 1.962' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 12.466' DKK (EJENDOMSSELSKABET STÅLVEJ A/S (Nu: KMC Skjern A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 13.304' DKK (EJENDOMSSELSKABET LEHMANN & BURIS A/S (Nu: Lifa Ejendomme I ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 144.936' DKK (DURAS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -101' DKK (HOLDINGSELSKABET BFC AF 26/5 2008 ApS).