Søren Obbekjær Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 11. apr. 2000 (24 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Tange Data Søren Obbekjær Christensen Niels-Erik Svare Nielsen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Tange Data v/Søren O Christensen (19 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2000 ved Tange Data Søren Obbekjær Christensen Niels-Erik Svare Nielsen med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Niels-Erik Munkholm-Svare at Søren Obbekjær Christensen stiftede Tange Data Søren Obbekjær Christensen Niels-Erik Svare Nielsen den dag i april 2000. Rollen som Ejer og Stifter bestred Søren i 4 år 8 måneder, før stoppet den 31. december 2004.
Virksomheden opererede indenfor detailhandel med computere og standardsoftware. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Tange Data v/Søren O Christensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
THYBORØN-HARBOØRE VINDKRAFT I/S V/JAN PEDERSEN OG HENNING KAASGAARD (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 29.06.2017
Registreringsdato: 29.06.2017 -
Tange Data v/Søren O Christensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2005
Registreringsdato: 01.01.2005 -
Tange Data Søren Obbekjær Christensen Niels-Erik Svare Nielsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2004
Registreringsdato: 31.12.2004
Blå bog (fortsat)
Søren har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 5 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
01.01.2002 - 29.06.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
11.04.2000 - 31.12.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager