Michael Redlich
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2000 (24 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Redball Technologies I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Home+ (4 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2000 i Redball Technologies I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Kris Lyngberg Kristensen at Michael Redlich stiftede Redball Technologies I/S den dag i maj 2000. Hvervet som Ejer og Stifter havde Michael i 2 år 5 måneder, inden stoppet d. 7. oktober 2002.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 7. oktober 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Home+
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Repræsentant (1)
-
Swordplay
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 28.06.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
Swordplay
Tilknyttet som repræsentantDato: 28.06.2022
Registreringsdato: 28.06.2022 -
Redlich (Nu: Home+) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2020
Registreringsdato: 01.01.2020 -
RedlichDK IVS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 12.12.2016
Registreringsdato: 12.12.2016
Blå bog (fortsat)
Michael har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 11 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
28.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Bestyrelsesmedlem og Ejer
20.03.2015 - 12.12.2016
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Ejer
01.05.2000 - 07.10.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager