Klaus Skovgaard Kristensen
Karrieren startede hos: | A/S MATAFA (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 43.699' DKK INTER ROMA ApS (2020-21) |
Største underskud: | -24.703' DKK INTER ROMA ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 203.689' DKK INTER ROMA ApS (2020-21) |
Største gæld: | 9.264' DKK INTER ROMA ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos INTER ROMA ApS (2022-23) |
Det startede for nu mange år siden hos A/S MATAFA i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Klaus Skovgaard Kristensen i 48 år 10 måneder, før stoppet d. 28. februar 2007.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor materialister. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 28. juni 2007.
Bestyrelsesposter (1)
-
INTER ROMA ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.08.1984
Ejendomme (4)
Tidslinje (13)
-
EJENDOMMEN. SKOMAGERGADE 34. ROSKILDE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.04.2024
Registreringsdato: 09.04.2024 -
ROSKILDE MATERIELHANDEL A/S (Nu: ROSKILDE MATERIALHANDEL A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.02.2007
Registreringsdato: 28.02.2007 -
A/S MATAFA
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.02.2007
Registreringsdato: 28.02.2007
Blå bog (fortsat)
Klaus har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 66 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
10.08.1984 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.02.1979 - 04.01.1993
Bestyrelsesmedlem
06.06.2001 - 09.04.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.03.1968 - 28.02.2007
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.04.1958 - 28.02.2007
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.04.2000 - 31.12.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Klaus Skovgaard Kristensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem hos INTER ROMA ApS der præsenterede et overskud på 43.699' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem hos INTER ROMA ApS der præsenterede et underskud på 24.703' DKK.
Klaus har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 48 år 10 måneder fra 1958 til 2007 hos A/S MATAFA.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 5.856' DKK (INTER ROMA ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 8' DKK (ROSKILDE CHEMICAL COMB. A/S (Nu: EJENDOMMEN. SKOMAGERGADE 34. ROSKILDE A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 180.943' DKK (INTER ROMA ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 4.951' DKK (ROSKILDE CHEMICAL COMB. A/S (Nu: EJENDOMMEN. SKOMAGERGADE 34. ROSKILDE A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Klaus' netværk er Per Skovgaard Kristensen.