Claus Bender Egesborg
Erhvervsaktiv siden: | 7. apr. 2000 (24 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | T.C.Salg I/S V/T.Andersen & C Egesborg (Ejer) |
Største overskud: | 665' DKK EGESBORG Company ApS (2016) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 2.091' DKK EGESBORG Company ApS (2023) |
Største gæld: | 275' DKK EGESBORG Company ApS (2014) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos EGESBORG Company ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Direktør af EGESBORG Company ApS (11 år 3 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 2000 i T.C.Salg I/S V/T.Andersen & C Egesborg i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Torben Eskelund at Claus Bender Egesborg stiftede T.C.Salg I/S V/T.Andersen & C Egesborg den dag i april 2000. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Claus i 5 måneder, før fratrædelsen d. 30. september 2000.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2000 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. september 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
EGESBORG Company ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
EGESBORG Company ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.06.2013
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
EGESBORG Company ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 08.06.2017
Registreringsdato: 08.06.2017 -
EGESBORG & KNUDSEN ApS (Nu: EGESBORG Company ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 07.06.2017
Registreringsdato: 07.06.2017 -
EGESBORG & KNUDSEN ApS (Nu: EGESBORG Company ApS) (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.06.2013
Registreringsdato: 20.06.2013
Blå bog (fortsat)
Claus har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 4 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
20.06.2013 - 07.06.2017
Direktør
20.06.2013 - Stadig aktiv
Ejer
08.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
02.01.2006 - 24.08.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
07.04.2000 - 30.09.2000
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor EGESBORG Company ApS kunne fremvise et overskud på 665' DKK.