Per Lustü
Erhvervsaktiv siden: | 20. dec. 1979 (44 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | IVAR JENSEN AUTOGUMMI A/S. HELSINGØR (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.584' DKK IVAR JENSEN AUTOGUMMI A/S. HELSINGØR (2021-22) |
Største underskud: | -554' DKK IVAR JENSEN AUTOGUMMI A/S. HELSINGØR (2014-15) |
Største egenkapital: | 9.646' DKK IVAR JENSEN AUTOGUMMI A/S. HELSINGØR (2022-23) |
Største gæld: | 14.141' DKK IVAR JENSEN AUTOGUMMI A/S. HELSINGØR (2014-15) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos IVAR JENSEN AUTOGUMMI A/S. HELSINGØR (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af IVAR JENSEN AUTOGUMMI A/S. HELSINGØR (44 år 9 måneder) |
Det startede for flere år siden ved IVAR JENSEN AUTOGUMMI A/S. HELSINGØR i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Per Lustü nu bestreddet i 44 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor dækservice. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et overskud på 2.015' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
IVAR JENSEN AUTOGUMMI A/S. HELSINGØR
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.12.1979
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
I/S HUS 11 SKAGEN STRAND V/ASGER FRELTOFT KNUDSEN M FL (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2005
Registreringsdato: 30.09.2005 -
I/S Hus 43 Skagen Strand v/Søren Damgaard Brøner M Fl (Nu: I/S Hus 43 Skagen Strand v/Ellen Birgitte Hansen & Leif Agner Hansen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 01.01.2000
Registreringsdato: 01.01.2000 -
I/S HUS 11 SKAGEN STRAND V/ASGER FRELTOFT KNUDSEN M FL (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2000
Registreringsdato: 01.01.2000
Blå bog (fortsat)
Per har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 44 år 9 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
20.12.1979 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.01.2000 - 30.09.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
01.09.1998 - 01.01.2000
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Henrik Ivar Jensen.