Finn Aarlund Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1996 (28 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | BELVENT A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.981' DKK BELLINGE VENTILATION A/S (Nu: BELVENT A/S) (2017) |
Største underskud: | -3.625' DKK BELLINGE VENTILATION A/S (Nu: BELVENT A/S) (2021) |
Største egenkapital: | 9.502' DKK BELVENT HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 27.836' DKK EUROPEAN WRAPPING GROUP A/S (Nu: Davai Bridge & Tunnel A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 47 årsværk hos EUROPEAN WRAPPING GROUP A/S (Nu: Davai Bridge & Tunnel A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BELVENT A/S (28 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 1996 ved BELVENT A/S (tidligere SLP NR. 11.059 A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Finn Aarlund Jensen nu bestreddet i 28 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden med fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug). Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 3.687' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Finn Jensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
BELVENT HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
BELVENT A/S
Via BELVENT HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
BELVENT HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.02.2001 -
BELVENT A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.1996
Bestyrelsesposter (2)
-
Davai Bridge & Tunnel A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.10.2023 -
BELVENT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.1996
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
Davai Bridge & Tunnel A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.10.2023
Registreringsdato: 10.10.2023 -
Davai Bridge & Tunnel A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.10.2023
Registreringsdato: 09.10.2023 -
Davai Bridge & Tunnel A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.05.2023
Registreringsdato: 01.05.2023
Blå bog (fortsat)
Finn har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 28 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
16.02.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.01.1996 - Stadig aktiv
Reel ejer
16.02.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
26.07.2013 - 13.06.2016
Reel ejer
26.07.2013 - 01.01.2022
Bestyrelsesmedlem
14.06.2016 - 30.04.2023
Bestyrelsesmedlem
01.05.2023 - 09.10.2023
Bestyrelsesmedlem
10.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
29.05.2009 - 31.05.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Finn Aarlund Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem ved BELLINGE VENTILATION A/S (Nu: BELVENT A/S) der præsenterede et overskud på 4.981' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved BELLINGE VENTILATION A/S (Nu: BELVENT A/S) der præsenterede et underskud på 3.625' DKK.
Finn har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 28 år 8 måneder fra 1996 til i dag hos BELVENT A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.687' DKK (BELLINGE VENTILATION A/S (Nu: BELVENT A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.502' DKK (BELVENT HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.338' DKK (EUROPEAN WRAPPING GROUP A/S (Nu: Davai Bridge & Tunnel A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Finn' netværk er Kim Brüld Olesen.