Thomas Kirkfeldt
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2000 (24 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Klinik for Syn og Udvikling v/Thomas Kirkfeldt (Stifter) |
Største overskud: | 5.260' DKK EYEBAB ApS (2022) |
Største underskud: | -5.731' DKK EYEBAB ApS (2019) |
Største egenkapital: | 135' DKK EYEBAB ApS (2015) |
Største gæld: | 19.338' DKK EYEBAB ApS (2021) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos EYEBAB ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af Klinik for Syn og Udvikling v/Thomas Kirkfeldt (24 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2000 i Klinik for Syn og Udvikling v/Thomas Kirkfeldt (tidligere Klinik for Syn og Udvikling v/Thomas Kirkefeldt) som Stifter og Ejer. Virksomheden blev stiftet af Thomas Kirkfeldt og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Stifter og Ejer har Thomas nu besiddet i 24 år 5 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n..
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Klinik for Syn og Udvikling v/Thomas Kirkfeldt
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Bay Kirkfeldt Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
Bay Kirkfeldt Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.01.2014
Ejendomme (2)
Tidslinje (17)
-
EYEBAB ApS (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.06.2024
Registreringsdato: 16.06.2024 -
EYEBAB ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.06.2022
Registreringsdato: 30.06.2022 -
EYEBAB ApS
Tilknyttet som direktørDato: 31.10.2020
Registreringsdato: 31.10.2020
Blå bog (fortsat)
Thomas har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 6 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
31.01.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Klinik for Syn og Udvikling v/Thomas Kirkefeldt (Nu: Klinik for Syn og Udvikling v/Thomas Kirkfeldt)Stifter og Ejer
01.04.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
28.05.2014 - 30.04.2016
Reel ejer
28.05.2014 - 05.05.2021
Direktør
02.03.2016 - 24.04.2017
Ejer
01.05.2016 - 09.04.2017
Ejer
10.04.2017 - 21.06.2019
Bestyrelsesmedlem
02.05.2019 - 16.06.2024
Direktør
31.10.2020 - 30.06.2022
Reel ejer
06.05.2021 - 01.08.2024
Ejerandel: 35,47% -
Stifter og Ejer
01.08.2011 - 31.12.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor EYEBAB ApS fremviste et overskud på 5.260' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor EYEBAB ApS fremviste et underskud på 5.731' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.869' DKK (EYEBAB ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -107' DKK (VISION4EYES IVS (Nu: Bay Kirkfeldt Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -9.031' DKK (EYEBAB ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Mette Bay Kirkfeldt.