Søren Lyngklip Nicolajsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2000 (24 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | I/S Gammelbygård V/Søren Og Jens Nicolajsen (Reel ejer) |
Største overskud: | 26.694' DKK GAMMELBYGAARD ApS (2019-20) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 70.566' DKK JS Gammelbygaard Holding ApS (2022-23) |
Største gæld: | 120.565' DKK GAMMELBYGAARD ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos GAMMELBYGAARD ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af I/S Gammelbygård V/Søren Og Jens Nicolajsen (20 år 7 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 2000 ved I/S Gammelbygård V/Søren Og Jens Nicolajsen i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Jens Lyngklip Nicolajsen at Søren Lyngklip Nicolajsen stiftede I/S Gammelbygård V/Søren Og Jens Nicolajsen den dag i marts 2000. Rollen som Ejer og Stifter havde Søren i 20 år 7 måneder, før fratrædelsen den 30. september 2020.
Virksomheden opererede indenfor branchen dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2020 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. september 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Dover Vestergaard Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
JS Gammelbygaard Holding ApS
Via Dover Vestergaard Holding ApS -
GAMMELBYGAARD ApS
Via JS Gammelbygaard Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Dover Vestergaard Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.01.2022 -
GAMMELBYGAARD ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.06.2019 -
JS Gammelbygaard Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.02.2021
Tidslinje (28)
-
JSG 2022 ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 27.01.2022
Registreringsdato: 27.01.2022 -
Dover Vestergaard Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.01.2022
Registreringsdato: 27.01.2022 -
JSG 2022 ApS
Fratrådt som direktørDato: 27.01.2022
Registreringsdato: 27.01.2022
Blå bog (fortsat)
Søren har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
27.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
26.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 48% -
Stifter, Direktør og Ejer
07.01.2022 - 27.01.2022
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Reel ejer
23.02.2021 - 29.06.2021
Ejer
23.02.2021 - 29.06.2021
Direktør
23.02.2021 - Stadig aktiv
Ejer
30.06.2021 - 07.01.2022
Reel ejer
30.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 48% -
Reel ejer
30.06.2021 - 29.09.2021
Ejerandel: 48%
Søren Lyngklip Nicolajsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Dover Vestergaard Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 33.827' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet JS Gammelbygaard Holding ApS (48%), som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Søren Lyngklip Nicolajsen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor GAMMELBYGAARD ApS landede et overskud på 26.694' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 11.659' DKK (GAMMELBYGAARD ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 70.566' DKK (JS Gammelbygaard Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 33.827' DKK (Dover Vestergaard Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Jens Lyngklip Nicolajsen.