Allan Kenneth Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 14. mar. 2000 (24 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | A B Byg V/Allan Kenneth Pedersen (Ejer) |
Største overskud: | 3.067' DKK A.A. PEDERSEN ApS (2020-21) |
Største underskud: | -523' DKK DPA Entreprise ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 5.571' DKK A.A. PEDERSEN ApS (2021-22) |
Største gæld: | 9.649' DKK A.A. PEDERSEN ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos DPA Entreprise ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Direktør af DPA Entreprise ApS (16 år) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2000 i A B Byg V/Allan Kenneth Pedersen i rollen som Ejer. Allan Kenneth Pedersen erhvervede virksomheden A B Byg V/Allan Kenneth Pedersen d. 14. marts 2000. Allan der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer bestred Allan i 7 år, før fratrædelsen d. 31. marts 2007.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen tømrer- og bygningssnedkerforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. marts 2007.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Ejendommen Glasmagervej 41 I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
AKP Holding Holmegaard ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
A.A. PEDERSEN ApS
Via AKP Holding Holmegaard ApS -
DPA Entreprise ApS
Via AKP Holding Holmegaard ApS
Direktørposter (2)
-
A.A. PEDERSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2011 -
AKP Holding Holmegaard ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.11.2018
Tidslinje (21)
-
DPA TOTAL ApS (Nu: DPA Entreprise ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 09.11.2018
Registreringsdato: 09.11.2018 -
AKP Entreprise Holding ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 09.11.2018
Registreringsdato: 09.11.2018 -
A.A. PEDERSEN ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 09.11.2018
Registreringsdato: 09.11.2018
Blå bog (fortsat)
Allan har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
09.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
22.05.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
17.10.2019 - 25.10.2021
Reel ejer
26.10.2021 - 16.07.2024
Ejerandel: 25% -
Stifter, Direktør og Ejer
06.11.2018 - 09.11.2018
Ejerandel: 50% -
Ejer
01.07.2011 - 09.11.2018
Direktør
01.07.2011 - Stadig aktiv
Reel ejer
09.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Allan Kenneth Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn AKP Holding Holmegaard ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 5.082' DKK. Gennem holdingselskabet AKP Holding Holmegaard ApS har Allan derfor også andele i A.A. PEDERSEN ApS (50-66.65%) & DPA Entreprise ApS (50-66.65%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Allan Kenneth Pedersen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor A.A. PEDERSEN ApS kunne fremvise et overskud på 3.067' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor DPA Entreprise ApS kunne fremvise et underskud på 523' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Allan' netværk er Alex Kenneth Pedersen.