Niels Kristian Bau-Madsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2000 (24 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Moebius Consult V/Niels Kristian Bau-Madsen (Ejer) |
Største overskud: | 80.172' DKK EMPLOYEE HOLDING 30.06.2006 ApS (2016) |
Største underskud: | -36.140' DKK SCANDINAVIAN MICRO BIODEVICES ApS (Nu: Zoetis Denmark ApS) (2019-20) |
Største egenkapital: | 104.788' DKK SCANDINAVIAN MICRO BIODEVICES ApS (Nu: Zoetis Denmark ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 111.128' DKK SCANDINAVIAN MICRO BIODEVICES ApS (Nu: Zoetis Denmark ApS) (2017-18) |
Flest årsværk: | 88 årsværk hos SCANDINAVIAN MICRO BIODEVICES ApS (Nu: Zoetis Denmark ApS) (2018-19) |
Længste aktivitet: | Direktør af BAUCO ApS (18 år) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2000 ved Moebius Consult V/Niels Kristian Bau-Madsen i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Niels Kristian Bau-Madsen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Niels i 13 år 10 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2013.
Virksomheden opererede indenfor branchen computerprogrammering. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BAUCO ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Bauco Advisors ApS
Via BAUCO ApS
Direktørposter (2)
-
Bauco Advisors ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.05.2021 -
BAUCO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2006
Ejendomme (2)
Tidslinje (15)
-
SEALAND Diagnostics ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.11.2023
Registreringsdato: 22.11.2023 -
SEALAND Diagnostics ApS
Tilknyttet som direktørDato: 11.04.2022
Registreringsdato: 11.04.2022 -
Bauco Advisors ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.05.2021
Registreringsdato: 25.05.2021
Blå bog (fortsat)
Niels har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
25.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Direktør
01.09.2006 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Direktør og Reel ejer
11.04.2022 - 22.11.2023
Ejerandel: 60% -
Bestyrelsesmedlem
30.11.2006 - 01.05.2009
Direktør
28.04.2014 - 08.08.2018
Bestyrelsesmedlem
30.04.2018 - 01.03.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.09.2006 - 14.09.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor BAUCO ApS landede et overskud på 8.090' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor SCANDINAVIAN MICRO BIODEVICES ApS (Nu: Zoetis Denmark ApS) landede et underskud på 12.492' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 879' DKK (BAUCO ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 2.107' DKK (SCANDINAVIAN MICRO BIODEVICES ApS (Nu: Zoetis Denmark ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 104.788' DKK (SCANDINAVIAN MICRO BIODEVICES ApS (Nu: Zoetis Denmark ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 13' DKK (Bauco Advisors ApS).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Lisbeth Rosendal Højberg Bau-Madsen.