Michael Bendt Johansen
Erhvervsaktiv siden: | 15. mar. 2000 (24 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Michael Johansen (Ejer) |
Største overskud: | 4.875' DKK M. J. HYDRAULIK ApS (Nu: Selskabet af 21. maj 2021 ApS) (2016) |
Største underskud: | -1.269' DKK M. J. EJENDOMME ApS (Nu: M. J. TEKNIK ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 13.999' DKK M.J. Hydraulik Holding ApS (2016) |
Største gæld: | 57.630' DKK M. J. HYDRAULIK ApS (Nu: Selskabet af 21. maj 2021 ApS) (2016) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos M. J. HYDRAULIK ApS (Nu: Selskabet af 21. maj 2021 ApS) (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af M. J. TEKNIK ApS (19 år) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2000 hos Michael Johansen (tidligere M.J. Hydraulik v/Michael Johansen) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Michael Bendt Johansen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Michael i 6 år 9 måneder, inden stoppet den 31. december 2006.
Virksomheden specialiserede sig indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
M. J. TEKNIK ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
M. J. TEKNIK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.10.2005
Tidslinje (24)
-
M.J. Hydraulik Holding ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.08.2021
Registreringsdato: 18.08.2021 -
M. J. MASKINER ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.07.2021
Registreringsdato: 08.07.2021 -
M. J. HYDRAULIK ApS (Nu: Selskabet af 21. maj 2021 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 21.05.2021
Registreringsdato: 21.05.2021
Blå bog (fortsat)
Michael har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
05.10.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
10.06.2021 - 30.09.2022
Ejerandel: 50% -
Direktør
05.04.2002 - 20.12.2016
Bestyrelsesmedlem
20.12.2016 - 30.05.2017
Reel ejer
22.12.2016 - 19.01.2022
Bestyrelsesmedlem
05.03.2018 - 21.05.2021
Direktør
06.04.2021 - 21.05.2021
Ejerandel: 19,5% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
22.12.2016 - 28.09.2021
Bestyrelsesmedlem
05.03.2018 - 18.08.2021
Ejerandel: 19,5% -
Direktør
28.10.2009 - 09.06.2017
Direktør
31.08.2020 - 08.07.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor M. J. HYDRAULIK ApS (Nu: Selskabet af 21. maj 2021 ApS) fremviste et overskud på 4.875' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor M. J. EJENDOMME ApS (Nu: M. J. TEKNIK ApS) fremviste et underskud på 1.269' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 1.819' DKK (MJ Hydraulik ApS (Nu: HYDEL ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 12.546' DKK (M. J. EJENDOMME ApS (Nu: M. J. TEKNIK ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 2.966' DKK (MJ Hydraulik ApS (Nu: HYDEL ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Tina Lykke Johansen.