Jan Olsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1998 (26 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | ØLSEMAGLE TOTALSERVICE ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 7.260' DKK VBT A/S (2015-16) |
Største underskud: | -19.804' DKK VBT A/S (2021-22) |
Største egenkapital: | 46.356' DKK VBT A/S (2018-19) |
Største gæld: | 39.298' DKK VBT A/S (2019-20) |
Flest årsværk: | 121 årsværk hos VBT A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af ØLSEMAGLE TOTALSERVICE ApS (26 år 8 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 1998 ved ØLSEMAGLE TOTALSERVICE ApS (tidligere ApS KBUS 35 NR. 1171) med titlen som Reel ejer og Direktør. Denne rolle har Jan Olsen nu bestreddet i 26 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden med køb og salg af egen fast ejendom. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 161' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
INTERNATIONAL HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
ØLSEMAGLE TOTALSERVICE ApS
Via INTERNATIONAL HOLDING ApS -
VBT A/S
Via INTERNATIONAL HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
INTERNATIONAL HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.12.2004 -
ØLSEMAGLE TOTALSERVICE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.09.1998
Ejendomme (2)
Tidslinje (31)
-
VBT A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.08.2019
Registreringsdato: 28.08.2019 -
JAN OLSEN´S MINIBUS ApS
Fratrådt som direktørDato: 09.07.2018
Registreringsdato: 09.07.2018 -
JAN OLSEN´S MINIBUS ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 14.06.2018
Registreringsdato: 14.06.2018
Blå bog (fortsat)
Jan har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
17.12.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.01.1998 - Stadig aktiv
Direktør
15.09.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
09.12.1999 - 30.04.2002
Direktør
02.08.2004 - 01.01.2009
Bestyrelsesmedlem
02.08.2004 - 28.08.2019
Ejer
19.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via INTERNATIONAL HOLDING ApS -
Ejer
01.01.2010 - 14.06.2018
Reel ejer
05.07.2010 - 13.06.2018
Direktør
05.07.2010 - 09.07.2018
Reel ejer
14.06.2018 - 09.07.2018
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.12.2008 - 29.05.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Jan Olsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn INTERNATIONAL HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 33.436' DKK. Igennem holdingselskabet INTERNATIONAL HOLDING ApS har Jan derfor også ejerandele i ØLSEMAGLE TOTALSERVICE ApS (100%) og VBT A/S (10-14.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Jan Olsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor INTERNATIONAL HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 6.336' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor INTERNATIONAL HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 5.893' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 5.942' DKK (INTERNATIONAL HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 33.436' DKK (INTERNATIONAL HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 8.283' DKK (ApS KBUS 35 NR. 1171 (Nu: ØLSEMAGLE TOTALSERVICE ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Susanne Nielsen.