Jessie Lee Nørfelt
Erhvervsaktiv siden: | 28. feb. 2000 (24 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Copenhagen Pilates Studio v/Jessie Lee Nørfelt (Ejer) |
Største overskud: | 334' DKK COPENHAGEN PILATES STUDIO ApS (2022-23) |
Største underskud: | -198' DKK COPENHAGEN PILATES STUDIO ApS (2017-18) |
Største egenkapital: | 569' DKK COPENHAGEN PILATES STUDIO ApS (2022-23) |
Største gæld: | 1.030' DKK COPENHAGEN PILATES STUDIO ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos COPENHAGEN PILATES STUDIO ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Copenhagen Pilates Studio v/Jessie Lee Nørfelt (13 år 3 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2000 i Copenhagen Pilates Studio v/Jessie Lee Nørfelt (tidligere Jessie Lee Moffett) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Jessie Lee Nørfelt der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Jessie i 13 år 3 måneder, inden stoppet d. 31. maj 2013.
Virksomheden arbejdede indenfor fitnesscentre. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. maj 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
COPENHAGEN PILATES STUDIO ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Being Able ApS
Via COPENHAGEN PILATES STUDIO ApS
Direktørposter (2)
-
COPENHAGEN PILATES STUDIO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2013 -
Being Able ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.03.2022
Tidslinje (7)
-
Being Able ApS
Tilknyttet som direktørDato: 23.03.2022
Registreringsdato: 23.03.2022 -
COPENHAGEN PILATES STUDIO ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.11.2016
Registreringsdato: 30.11.2016 -
COPENHAGEN PILATES STUDIO ApS (66.66-89.99%)
Er ikke længere ejerDato: 29.11.2016
Registreringsdato: 29.11.2016
Blå bog (fortsat)
Jessie har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 7 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
23.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.08.2012 - 29.11.2016
Direktør
01.07.2013 - Stadig aktiv
Ejer
30.11.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
28.02.2000 - 31.05.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor COPENHAGEN PILATES STUDIO ApS fremviste et overskud på 334' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor COPENHAGEN PILATES STUDIO ApS fremviste et underskud på 198' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jessie' netværk er Josee Louise Bowman.