Lars Bo Thimm Friedrich
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1998 (26 år) |
Karrieren startede hos: | Vridsløse Vandværk I/S Torben Kristensen M Fl (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af City Biler I/S v/Karsten Olsen & Lars Friedrich (22 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 1998 i Vridsløse Vandværk I/S Torben Kristensen M Fl (tidligere Vridsløse Vandværk I/S Ove Steen Pedersen M Fl) som Ejer. Lars Bo Thimm Friedrich købte en andel af virksomheden den 1. oktober 1998 og havde en andel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Lars af: Hans Duelund Jørgensen, Georg Jul-Andersen, Peder Ove Steen Pedersen og 9 andre personer. Hvervet som Ejer har Lars nu besiddet i 19 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen vandforsyning.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
City Biler I/S v/Karsten Olsen & Lars Friedrich
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Vridsløse Vandværk I/S Ove Steen Pedersen M Fl (Nu: Vridsløse Vandværk I/S Torben Kristensen M Fl) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 25.06.2018
Registreringsdato: 25.06.2018 -
Pitstop Mobil v/Lars Bo Thimm Friedrich (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2004
Registreringsdato: 30.06.2004 -
City Biler Karsten Olsen/Lars Friedrich (Nu: City Biler I/S v/Karsten Olsen & Lars Friedrich) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 15.08.2002
Registreringsdato: 15.08.2002
Blå bog (fortsat)
Lars har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
15.08.2002 - Stadig aktiv
Reel ejer
16.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
01.10.1998 - 25.06.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.04.2001 - 30.06.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Karsten Munkholm Olsen.