Tue Neugebauer Malthesen
Erhvervsaktiv siden: | 14. jun. 2000 (24 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Aflex I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Malthesen Consulting (2 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2000 i Aflex I/S (tidligere Kp Computer Service v/Kristian Ørmen Pedersen) med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Kristian Ørmen at Tue Neugebauer Malthesen stiftede Aflex I/S den dag i juni 2000. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Tue i 1 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 8. juni 2002.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 8. juni 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BioCulture Nordic ApS
Ejerandel: 5-9.99%
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
BioCulture Nordic ApS (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 24.04.2024
Registreringsdato: 24.04.2024 -
Malthesen Consulting (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.11.2023
Registreringsdato: 30.11.2023 -
Malthesen Consulting (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 10.06.2021
Registreringsdato: 10.06.2021
Blå bog (fortsat)
Tue har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 10 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
24.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Ejer
10.06.2021 - 30.11.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
14.06.2000 - 08.06.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Tue' netværk er Christian Alexander Køhl Bülow.