Ole Bøtker Lindberg
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2000 (24 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Sac Service Center Midt/Øst v/Ole Lindberg (Ejer) |
Største overskud: | 1.343' DKK SAC SERVICE CENTER MIDT/ØST ApS (Nu: ProMilking ApS) (2022) |
Største underskud: | -1.616' DKK LINGAR ApS (Nu: GEE Ejendomme ApS) (2016) |
Største egenkapital: | 5.301' DKK O. LINDBERG HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 7.305' DKK LINGAR ApS (Nu: GEE Ejendomme ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos SAC SERVICE CENTER MIDT/ØST ApS (Nu: ProMilking ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af ProMilking ApS (17 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2000 ved Sac Service Center Midt/Øst v/Ole Lindberg (tidligere Momo Service v/Ole Lindberg) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Ole Bøtker Lindberg der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Ole i 7 år 4 måneder, før fratrædelsen den 30. juni 2007.
Virksomheden opererede indenfor branchen engroshandel med landbrugsmaskiner og -redskaber samt tilbehør, herunder traktorer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. juni 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
O. LINDBERG HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
ProMilking ApS
Via O. LINDBERG HOLDING ApS -
Lindberg Group ApS
Via O. LINDBERG HOLDING ApS -
OH Living ApS
Via O. LINDBERG HOLDING ApS
Direktørposter (4)
-
O. LINDBERG HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2007 -
ProMilking ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.06.2007 -
Lindberg Group ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.01.2017 -
OH Living ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.08.2023
Tidslinje (11)
-
OH Living ApS
Tilknyttet som direktørDato: 31.08.2023
Registreringsdato: 31.08.2023 -
Lindberg Group ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.01.2017
Registreringsdato: 04.01.2017 -
LINGAR ApS (Nu: GEE Ejendomme ApS)
Fratrådt som direktørDato: 03.02.2014
Registreringsdato: 03.02.2014
Blå bog (fortsat)
Ole har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
31.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
19.12.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
27.06.2007 - 31.12.2023
Direktør
27.06.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
04.01.2017 - 13.11.2017
Direktør
04.01.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
14.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
26.06.2007 - 03.02.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Ole Bøtker Lindberg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn O. LINDBERG HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 5.301' DKK. Gennem sit holdingselskab O. LINDBERG HOLDING ApS har Ole dermed også andele i ProMilking ApS (50-66.65%), Lindberg Group ApS (50-66.65%) og OH Living ApS (50-66.65%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Ole Bøtker Lindberg, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor SAC SERVICE CENTER MIDT/ØST ApS (Nu: ProMilking ApS) landede et overskud på 1.343' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor LINGAR ApS (Nu: GEE Ejendomme ApS) landede et underskud på 253' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 867' DKK (SAC SERVICE CENTER MIDT/ØST ApS (Nu: ProMilking ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.301' DKK (O. LINDBERG HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 129' DKK (O. LINDBERG EJENDOMME ApS (Nu: LMR Ejendomme ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Thomas Lindberg Pedersen.