Thomas Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 5. okt. 2007 (16 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | TP HERNING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 605' DKK Fiks IT A/S (Nu: Azend A/S) (2023) |
Største underskud: | -575' DKK TP HERNING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 1.133' DKK Fiks IT A/S (Nu: Azend A/S) (2023) |
Største gæld: | 4.961' DKK Fiks IT A/S (Nu: Azend A/S) (2021) |
Flest årsværk: | 25 årsværk hos Fiks IT A/S (Nu: Azend A/S) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af TP HERNING ApS (16 år 11 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 2007 ved TP HERNING ApS i hvervet som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Thomas Pedersen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Ejer, Direktør og Stifter har Thomas nu besiddet i 16 år 11 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her 16 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsrapport fra 2023 viste et overskud på 48' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TP HERNING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Azend A/S
Via TP HERNING ApS
Direktørposter (2)
-
TP HERNING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.10.2007 -
Azend A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2015
Bestyrelsesposter (1)
-
Azend A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.11.2019
Tidslinje (12)
-
Fiks IT A/S (Nu: Azend A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.11.2019
Registreringsdato: 19.11.2019 -
DIT LANDKØB IVS
Fratrådt som direktørDato: 18.04.2019
Registreringsdato: 18.04.2019 -
JYSK DATA CENTER HERNING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.01.2016
Registreringsdato: 22.01.2016
Blå bog (fortsat)
Thomas har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
05.10.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.12.2015 - 29.06.2021
Direktør
01.12.2015 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
19.11.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.06.2021 - 10.11.2021
Reel ejer
11.11.2021 - 03.05.2023
Reel ejer
04.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80% -
Direktør og Reel ejer
05.01.2015 - 18.04.2019
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
21.05.2008 - 22.01.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
14.03.2014 - 18.05.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Fiks IT A/S (Nu: Azend A/S) landede et overskud på 605' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor TP HERNING ApS landede et underskud på 575' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 605' DKK (Fiks IT A/S (Nu: Azend A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.133' DKK (Fiks IT A/S (Nu: Azend A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 28' DKK (TP HERNING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Stefan Rosenlund.