Torsten Ballisager
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2000 (24 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Torsten Ballisager (Ejer) |
Største overskud: | 3.111' DKK TORSTEN BALLISAGER HOLDING ApS (2023) |
Største underskud: | -899' DKK FT INTERNATIONAL ApS (2022) |
Største egenkapital: | 14.159' DKK TORSTEN BALLISAGER HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 13.110' DKK FIRST TREASURY A/S (Nu: FT af 1. oktober 2000 ApS) (2016) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos FIRST TREASURY A/S (Nu: FT af 1. oktober 2000 ApS) (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af TORSTEN BALLISAGER HOLDING ApS (21 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2000 i Torsten Ballisager i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Torsten Ballisager der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Torsten i 5 år 10 måneder, inden stoppet d. 31. december 2005.
Virksomheden arbejdede indenfor anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TORSTEN BALLISAGER HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Torsten Ballisager Consulting ApS
Via TORSTEN BALLISAGER HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
Torsten Ballisager Consulting ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.05.2020 -
TORSTEN BALLISAGER HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.12.2002
Ejendomme (2)
Tidslinje (13)
-
FT INTERNATIONAL ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.05.2023
Registreringsdato: 24.05.2023 -
Torsten Ballisager Consulting ApS
Tilknyttet som direktørDato: 19.05.2020
Registreringsdato: 19.05.2020 -
FIRST TREASURY ApS (Nu: FT af 1. oktober 2000 ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.05.2017
Registreringsdato: 29.05.2017
Blå bog (fortsat)
Torsten har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
19.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
12.12.2002 - Stadig aktiv
Direktør og Reel ejer
16.12.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
16.06.2008 - 29.05.2016
Bestyrelsesmedlem
30.05.2016 - 24.05.2023
Reel ejer
09.06.2016 - 27.10.2023
Ejerandel: 33,33% -
Direktør
26.03.2001 - 19.08.2001
Bestyrelsesmedlem
19.08.2001 - 29.05.2017
Reel ejer
06.06.2016 - 11.10.2022
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
01.03.2000 - 31.12.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor TORSTEN BALLISAGER HOLDING ApS landede et overskud på 3.111' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor TORSTEN BALLISAGER HOLDING ApS landede et underskud på 436' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.111' DKK (TORSTEN BALLISAGER HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 14.159' DKK (TORSTEN BALLISAGER HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.484' DKK (Torsten Ballisager Consulting ApS).