Henrik Gylling Thode
Erhvervsaktiv siden: | 21. feb. 2000 (24 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | H T Byg V/Henrik Thode (Ejer) |
Største overskud: | 5.524' DKK PRE-TRÆ. HOLSTEBRO A/S (2020-21) |
Største underskud: | -4.154' DKK PRE-TRÆ. HOLSTEBRO A/S (2013-14) |
Største egenkapital: | 13.368' DKK PRE-TRÆ. HOLSTEBRO A/S (2020-21) |
Største gæld: | 24.085' DKK PRE-TRÆ. HOLSTEBRO A/S (2014-15) |
Flest årsværk: | 27 årsværk hos PRE-TRÆ. HOLSTEBRO A/S (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af H. Thode ApS (7 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2000 hos H T Byg V/Henrik Thode med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Henrik Gylling Thode der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Henrik i 1 år 1 måned, før stoppet d. 20. april 2001.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen murerforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 20. april 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
H. Thode ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
PRE-TRÆ. HOLSTEBRO A/S
Via H. Thode ApS
Direktørposter (2)
-
PRE-TRÆ. HOLSTEBRO A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2017 -
H. Thode ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.03.2017
Bestyrelsesposter (1)
-
PRE-TRÆ. HOLSTEBRO A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.06.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
PRE-TRÆ. HOLSTEBRO A/S
Tilknyttet som direktørDato: 30.06.2017
Registreringsdato: 30.06.2017 -
PRE-TRÆ. HOLSTEBRO A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2017
Registreringsdato: 30.06.2017 -
H. Thode ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.03.2017
Registreringsdato: 20.03.2017
Blå bog (fortsat)
Henrik har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 7 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
30.04.2017 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem og Direktør
30.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 35% -
Stifter, Ejer og Direktør
20.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
30.04.2017 - 24.04.2018
Ejerandel: 35% -
Stifter og Ejer
21.02.2000 - 20.04.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Henrik Gylling Thode er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn H. Thode ApS (ejer pt. 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 7.159' DKK. Igennem holdingselskabet H. Thode ApS har Henrik derfor også ejerandele i PRE-TRÆ. HOLSTEBRO A/S (33.34-49.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Henrik Gylling Thode, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor PRE-TRÆ. HOLSTEBRO A/S kunne offentliggøre et overskud på 5.524' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor H. Thode ApS kunne offentliggøre et underskud på 24' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 36' DKK (PRE-TRÆ. HOLSTEBRO A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 10.052' DKK (PRE-TRÆ. HOLSTEBRO A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 7.159' DKK (H. Thode ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Dennis Moesby.