Bent Schæfer Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 14. feb. 2000 (24 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | BVS/Varmeservice (Ejer) |
Største overskud: | 1.079' DKK Korsagergaard Holding ApS (2023) |
Største underskud: | -419' DKK Hargassner Danmark A/S (2019) |
Største egenkapital: | 3.197' DKK Korsagergaard Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 6.850' DKK Bents Ejendom ApS (2017-18) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Hargassner Danmark A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af BVS/Varmeservice (20 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2000 i BVS/Varmeservice (tidligere Vikarbureau V/Bent Christensen) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Bent Schæfer Christensen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Bent i 20 år 10 måneder, inden stoppet d. 31. december 2020.
Virksomheden arbejdede indenfor vvs- og blikkenslagerforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2020 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Korsagergaard Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Bents Ejendom ApS
Via Korsagergaard Holding ApS -
Hargassner Danmark A/S
Via Korsagergaard Holding ApS -
BVS Varmeservice ApS
Via Korsagergaard Holding ApS
Direktørposter (4)
-
Bents Ejendom ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.12.2017 -
Korsagergaard Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.06.2018 -
BVS Varmeservice ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.03.2021 -
Hargassner Danmark A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.06.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
Hargassner Danmark A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.06.2018
Tidslinje (12)
-
BVS Varmeservice ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.03.2021
Registreringsdato: 30.03.2021 -
Vikarbureau V/Bent Christensen (Nu: BVS/Varmeservice) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2020
Registreringsdato: 31.12.2020 -
Bents Ejendom ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 01.07.2018
Registreringsdato: 01.07.2018
Blå bog (fortsat)
Bent har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
30.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
21.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
14.02.2000 - 31.12.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
13.12.2017 - 01.07.2018
Direktør
13.12.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.07.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
21.06.2018 - 21.06.2018
Reel ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
21.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Bent Schæfer Christensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Korsagergaard Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.197' DKK. Gennem sit holdingselskab Korsagergaard Holding ApS har Bent dermed også andele i Bents Ejendom ApS (100%), Hargassner Danmark A/S (100%) & BVS Varmeservice ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Bent Schæfer Christensen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Korsagergaard Holding ApS landede et overskud på 1.079' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor Hargassner Danmark A/S landede et underskud på 419' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.079' DKK (Korsagergaard Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.197' DKK (Korsagergaard Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 439' DKK (BVS Varmeservice ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bent' netværk er Gitte Charlotte Jensen.