Thomas Weibel
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2000 (24 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Brøndby Malerentreprice I/S (Ejer) |
Største overskud: | 55' DKK MALERMESTER THOMAS WEIBEL ApS (2018) |
Største underskud: | -74' DKK Tømrerfirmaet Weibel ApS (Nu: Tømrer & Maler Weibel ApS) (2019-20) |
Største egenkapital: | 201' DKK MALERMESTER THOMAS WEIBEL ApS (2023) |
Største gæld: | 49' DKK Tømrerfirmaet Weibel ApS (Nu: Tømrer & Maler Weibel ApS) (2019-20) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos MALERMESTER THOMAS WEIBEL ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Malerfirmaet Weibel v/Thomas Weibel (23 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2000 ved Brøndby Malerentreprice I/S (tidligere Brøndby Malerservice I/S) i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Preben Leif Pedersen at Thomas Weibel stiftede Brøndby Malerentreprice I/S den dag i marts 2000. Rollen som Ejer og Stifter bestred Thomas i 1 år 3 måneder, før stoppet den 31. maj 2001.
Virksomheden opererede indenfor malerforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. maj 2001.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Malerfirmaet Weibel v/Thomas Weibel
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
MALERMESTER THOMAS WEIBEL ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Tømrer & Maler Weibel ApS
Via MALERMESTER THOMAS WEIBEL ApS
Direktørposter (2)
-
MALERMESTER THOMAS WEIBEL ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2008 -
Tømrer & Maler Weibel ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.12.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Tømrerfirmaet Weibel ApS (Nu: Tømrer & Maler Weibel ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 14.12.2019
Registreringsdato: 14.12.2019 -
CENTERFORENINGEN FOR VALLENSBÆK STATIONSTORV SYD (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.03.2013
Registreringsdato: 21.03.2013 -
CENTERFORENINGEN FOR VALLENSBÆK STATIONSTORV SYD (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.03.2011
Registreringsdato: 22.03.2011
Blå bog (fortsat)
Thomas har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
14.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.12.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.06.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
22.03.2011 - 21.03.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.03.2000 - 31.05.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor MALERMESTER THOMAS WEIBEL ApS kunne fremvise et overskud på 55' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor Tømrerfirmaet Weibel ApS (Nu: Tømrer & Maler Weibel ApS) kunne fremvise et underskud på 74' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 34' DKK (Tømrerfirmaet Weibel ApS (Nu: Tømrer & Maler Weibel ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 201' DKK (MALERMESTER THOMAS WEIBEL ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 14' DKK (Tømrerfirmaet Weibel ApS (Nu: Tømrer & Maler Weibel ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Eva Kløcker.