Søren Velling
Erhvervsaktiv siden: | 29. maj 1995 (29 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | VIDEO MAIL ApS (Direktør) |
Største overskud: | 12.102' DKK DANSK FORSIKRINGS - AGENTUR ApS (Nu: DFA af 2023 ApS) (2020) |
Største underskud: | -1.307' DKK DANSK FORSIKRINGS - AGENTUR ApS (Nu: DFA af 2023 ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 7.558' DKK DANSK FORSIKRINGS - AGENTUR ApS (Nu: DFA af 2023 ApS) (2020) |
Største gæld: | 42.132' DKK DANSK FORSIKRINGS - AGENTUR ApS (Nu: DFA af 2023 ApS) (2018) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos DANSK FORSIKRINGS - AGENTUR ApS (Nu: DFA af 2023 ApS) (2019) |
Længste aktivitet: | Direktør af DFA af 2023 ApS (9 år 1 måned) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 1995 i VIDEO MAIL ApS (tidligere ÅÆØ 557 ApS) i hvervet som Direktør. Hvervet som Direktør havde Søren Velling i 5 år 5 måneder, inden stoppet d. 10. november 2000.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor pladeforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2000 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 10. november 2000.
Direktørposter (1)
-
Dansk Forsikringsformidlerhus ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.08.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Dansk Forsikringsformidlerhus ApS
Tilknyttet som direktørDato: 16.08.2022
Registreringsdato: 16.08.2022 -
DANSK FORSIKRINGS - AGENTUR ApS (Nu: DFA af 2023 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.11.2021
Registreringsdato: 01.11.2021 -
DANSK FORSIKRINGS - AGENTUR ApS (Nu: DFA af 2023 ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 10.09.2012
Registreringsdato: 10.09.2012
Blå bog (fortsat)
Søren har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
16.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
10.09.2012 - 01.11.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
20.01.2000 - 31.08.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
29.05.1995 - 10.11.2000
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.07.1998 - 02.11.1998
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor DANSK FORSIKRINGS - AGENTUR ApS (Nu: DFA af 2023 ApS) landede et overskud på 12.102' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor DANSK FORSIKRINGS - AGENTUR ApS (Nu: DFA af 2023 ApS) landede et underskud på 1.307' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 541' DKK (Dansk Forsikringsformidlerhus ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 468' DKK (DANSK FORSIKRINGS - AGENTUR ApS (Nu: DFA af 2023 ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.167' DKK (DANSK FORSIKRINGS - AGENTUR ApS (Nu: DFA af 2023 ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 541' DKK (Dansk Forsikringsformidlerhus ApS).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Carsten Nord Worch.