Jesper Dahl Nørgaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2000 (24 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Hj Computing Jesper Jensen/Henrik Christensen (Ejer) |
Største overskud: | 2.093' DKK Jesper Nørgaard, 981 Ellebæk ApS (Nu: Jesper Nørgaard, 453 Mejrup ApS) (2021) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 3.236' DKK JD. Nørgaard Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 3.124' DKK Jesper Nørgaard, 981 Ellebæk ApS (Nu: Jesper Nørgaard, 453 Mejrup ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos Jesper Nørgaard, 981 Ellebæk ApS (Nu: Jesper Nørgaard, 453 Mejrup ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af Jesper Nørgaard, 453 Mejrup ApS (9 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2000 hos Hj Computing Jesper Jensen/Henrik Christensen som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Henrik Aabo Christensen at Jesper Dahl Nørgaard stiftede Hj Computing Jesper Jensen/Henrik Christensen den dag i marts 2000. Titlen som Ejer og Stifter havde Jesper i , inden stoppet den 1. marts 2000.
Virksomheden specialiserede sig indenfor detailhandel med pc'er, kontormaskiner og standardsoftware. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2000 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 1. marts 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JD. Nørgaard Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Jesper Nørgaard, 453 Mejrup ApS
Via JD. Nørgaard Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Jesper Nørgaard, 453 Mejrup ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.04.2015 -
JD. Nørgaard Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.04.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
Jesper Nørgaard, 981 Ellebæk ApS (Nu: Jesper Nørgaard, 453 Mejrup ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 27.04.2022
Registreringsdato: 27.04.2022 -
JD. Nørgaard Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.04.2022
Registreringsdato: 27.04.2022 -
JD. Nørgaard Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.04.2022
Registreringsdato: 27.04.2022
Blå bog (fortsat)
Jesper har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 2 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
27.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
30.04.2015 - 09.06.2015
Direktør
30.04.2015 - Stadig aktiv
Ejer
10.06.2015 - 27.04.2022
Reel ejer
10.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.12.2005 - 28.08.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.03.2000 - 01.03.2000
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Jesper Dahl Nørgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JD. Nørgaard Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.236' DKK. Igennem sit holdingselskab JD. Nørgaard Holding ApS har Jesper dermed også ejerandele i Jesper Nørgaard, 453 Mejrup ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Jesper Dahl Nørgaard, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Jesper Nørgaard, 981 Ellebæk ApS (Nu: Jesper Nørgaard, 453 Mejrup ApS) fremviste et overskud på 2.093' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.841' DKK (Jesper Nørgaard, 981 Ellebæk ApS (Nu: Jesper Nørgaard, 453 Mejrup ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.236' DKK (JD. Nørgaard Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.704' DKK (Jesper Nørgaard, 981 Ellebæk ApS (Nu: Jesper Nørgaard, 453 Mejrup ApS)).