Otto Werner Schnack
Erhvervsaktiv siden: | 23. dec. 1999 (24 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Molin & Schnack V/O Schnack & P M Andersen (Ejer) |
Største overskud: | 4.090' DKK OS 2007 ApS (2021) |
Største underskud: | -907' DKK OS 2007 ApS (2022) |
Største egenkapital: | 12.587' DKK OS 2007 ApS (2023) |
Største gæld: | 8.081' DKK CIK Ejendomme ApS (2020) |
Flest årsværk: | 34 årsværk hos CIK 2 ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af CIK Innovation v/Otto Schnack (18 år 3 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1999 i Molin & Schnack V/O Schnack & P M Andersen med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Peter Molin Brandt at Otto Werner Schnack stiftede Molin & Schnack V/O Schnack & P M Andersen den dag i december 1999. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Otto i 1 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 27. marts 2001.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen anden kontorservice. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 27. marts 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
OS 2007 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
CIK 2 ApS
Via OS 2007 ApS -
CIK Ejendomme ApS
Via OS 2007 ApS -
ABILITIES ApS
Via OS 2007 ApS
Direktørposter (4)
-
OS 2007 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.11.2007 -
CIK 2 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.11.2007 -
CIK Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.10.2018 -
ABILITIES ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
ABILITIES ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.11.2023
Registreringsdato: 01.11.2023 -
CIK Innovation v/Otto Schnack (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2020
Registreringsdato: 31.12.2020 -
RED DOT SCANDINAVIA ApS
Fratrådt som direktørDato: 25.02.2020
Registreringsdato: 25.02.2020
Blå bog (fortsat)
Otto har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
01.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
15.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
30.11.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
30.11.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.10.2002 - 31.12.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Otto Werner Schnack er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn OS 2007 ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 12.587' DKK. Igennem holdingselskabet OS 2007 ApS har Otto derfor også ejerandele i CIK 2 ApS (100%), CIK Ejendomme ApS (100%) & ABILITIES ApS (50-66.65%).
Udforsk også koncerndiagram for Otto Werner Schnack, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor OS 2007 ApS kunne offentliggøre et overskud på 4.090' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor OS 2007 ApS kunne offentliggøre et underskud på 907' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.211' DKK (OS 2007 ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 33' DKK (CIK Ejendomme ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 12.587' DKK (OS 2007 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.253' DKK (CIK Ejendomme ApS).
En af de forbindelser som går igen i Otto' netværk er Niels Henrik Vestergaard.