Michael Legart
Erhvervsaktiv siden: | 18. dec. 1999 (24 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Tkw I/S (Ejer) |
Største overskud: | 5.196' DKK BETTM ApS (2023) |
Største underskud: | -390' DKK LEGART HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 5.894' DKK BETTM ApS (2023) |
Største gæld: | 2.709' DKK VICH 8026 ApS (Nu: CODE3 ApS) (2014) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos VICH 8026 ApS (Nu: CODE3 ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af CODE3 ApS (19 år 7 måneder) |
Det begyndte den dag i 1999 ved Tkw I/S (tidligere TKW I/S) i hvervet som Ejer. Michael Legart købte sig ind i virksomheden den 18. december 1999 og havde en ejerandel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Michael af: Thomas Kjær, Kristian Sommerfeldt Wind og Jacob Kejser. Rollen som Ejer havde Michael i 1 år 2 måneder, før fratrædelsen den 10. marts 2001.
Virksomheden opererede indenfor branchen udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LEGART HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Kodeologi ApS
Via LEGART HOLDING ApS -
BETTM ApS
Via LEGART HOLDING ApS -
CODE3 ApS
Via BETTM ApS
Direktørposter (3)
-
BETTM ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.03.2009 -
LEGART HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.08.2006 -
Kodeologi ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.12.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
BETTM ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.03.2009
Tidslinje (23)
-
Kodeologi ApS
Tilknyttet som direktørDato: 05.12.2023
Registreringsdato: 05.12.2023 -
LYNERO ApS
Fratrådt som direktørDato: 02.01.2023
Registreringsdato: 02.01.2023 -
LYNERO ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.01.2023
Registreringsdato: 02.01.2023
Blå bog (fortsat)
Michael har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
05.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
23.03.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Direktør og Ejer
02.08.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
26.03.2009 - 02.01.2023
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
06.12.2006 - 10.06.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Michael Legart ejer desuden også holdingselskabet BETTM ApS (ejer lige nu 25%). Gennem holdingselskabet BETTM ApS ejes der også andele i CODE3 ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Michael Legart, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor BETTM ApS landede et overskud på 5.196' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor LEGART HOLDING ApS landede et underskud på 390' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 5.196' DKK (BETTM ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.894' DKK (BETTM ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 673' DKK (LYNERO ApS).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Jimi Rønberg Nielsen.