Jesper Dirk Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 17. dec. 1999 (24 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | SUBMERGE ApS (Direktør) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -372' DKK Dirkmarine A/S (2023) |
Største egenkapital: | 1.284' DKK Dirkmarine A/S (2021-22) |
Største gæld: | 1.011' DKK Dirkmarine A/S (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af DirkMarine.dk v/Jesper Andersen (24 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 1999 ved SUBMERGE ApS i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør bestred Jesper Dirk Andersen i 2 år, før stoppet den 2. januar 2002.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor forskning og udvikling inden for naturvidenskab og teknik. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 4. juni 2002.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
DirkMarine.dk v/Jesper Andersen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
DirkNemeth Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Dirkmarine A/S
Via DirkNemeth Holding ApS
Direktørposter (2)
-
DirkNemeth Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2021 -
Dirkmarine A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.08.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
Dirkmarine A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.08.2023
Tidslinje (25)
-
Dirkmarine A/S
Tilknyttet som direktørDato: 21.08.2023
Registreringsdato: 21.08.2023 -
Dirkmarine A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.08.2023
Registreringsdato: 21.08.2023 -
Dirkmarine A/S
Fratrådt som direktørDato: 17.08.2023
Registreringsdato: 17.08.2023
Blå bog (fortsat)
Jesper har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
28.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.01.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
13.08.2021 - 04.01.2023
Bestyrelsesmedlem
13.08.2021 - 23.05.2023
Reel ejer
13.08.2021 - Stadig aktiv
Direktør
23.05.2023 - 17.08.2023
Bestyrelsesmedlem og Direktør
21.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
14.07.2004 - 17.03.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.01.2003 - 12.12.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Jesper Dirk Andersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn DirkNemeth Holding ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 34' DKK. Gennem holdingselskabet DirkNemeth Holding ApS har Jesper derfor også andele i Dirkmarine A/S (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Jesper Dirk Andersen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Dirkmarine A/S kunne fremvise et underskud på 372' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 372' DKK (Dirkmarine A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 912' DKK (Dirkmarine A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 34' DKK (DirkNemeth Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Susanne Maria Nemeth Christensen.