David Jacobsen
Erhvervsaktiv siden: | 26. maj 1998 (26 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | A/S SVEND AAGE JACOBSEN (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.357' DKK A/S SVEND AAGE JACOBSEN (2023) |
Største underskud: | -105' DKK DJ Holding 2016 ApS (2021) |
Største egenkapital: | 13.639' DKK Jacobsen Holding 2015 Aps (2015) |
Største gæld: | 15.958' DKK A/S SVEND AAGE JACOBSEN (2014) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos A/S SVEND AAGE JACOBSEN (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af A/S SVEND AAGE JACOBSEN (15 år 3 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1998 i A/S SVEND AAGE JACOBSEN med titlen som Bestyrelsesmedlem og Ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred David Jacobsen i 7 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 18. april 2006.
Nu arbejder virksomheden med udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 1.357' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DJ Holding 2016 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
A/S SVEND AAGE JACOBSEN
Via DJ Holding 2016 ApS
Direktørposter (1)
-
DJ Holding 2016 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.05.2016
Bestyrelsesposter (1)
-
A/S SVEND AAGE JACOBSEN
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.06.2009
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
A/S SVEND AAGE JACOBSEN (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 31.05.2016
Registreringsdato: 31.05.2016 -
Jacobsen Holding 2015 Aps (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 31.05.2016
Registreringsdato: 31.05.2016 -
DJ Holding 2016 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 31.05.2016
Registreringsdato: 31.05.2016
Blå bog (fortsat)
David har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
31.05.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
26.05.1998 - 18.04.2006
Bestyrelsesmedlem
15.06.2009 - Stadig aktiv
Ejer
18.12.2014 - 31.05.2016
Reel ejer
31.05.2016 - 19.11.2018
Reel ejer
20.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90% -
Stifter og Ejer
07.05.2015 - 31.05.2016
Ejerandel: 25-33.33% -
Stifter og Ejer
01.04.2000 - 01.01.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2000 - 31.03.2000
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
David Jacobsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn DJ Holding 2016 ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 4.529' DKK. Igennem holdingselskabet DJ Holding 2016 ApS har David derfor også ejerandele i A/S SVEND AAGE JACOBSEN (90-99.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for David Jacobsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor A/S SVEND AAGE JACOBSEN kunne offentliggøre et overskud på 921' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor DJ Holding 2016 ApS kunne offentliggøre et underskud på 105' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.357' DKK (A/S SVEND AAGE JACOBSEN).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.425' DKK (A/S SVEND AAGE JACOBSEN).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.529' DKK (DJ Holding 2016 ApS).
En af de forbindelser som går igen i David' netværk er Ole Jacobsen.