Francis Alexander Oyier Gaya
Erhvervsaktiv siden: | 20. dec. 1999 (24 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Blakman Promotions And Sound Systems International I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af SweetBoxAudio I/S (5 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 1999 hos Blakman Promotions And Sound Systems International I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Harold Senam Gbeki at Francis Alexander Oyier Gaya stiftede Blakman Promotions And Sound Systems International I/S den dag i december 1999. Titlen som Ejer og Stifter havde Francis i 3 år, inden stoppet den 31. december 2002.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SweetBoxAudio I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
Tømrer Francis (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 18.11.2018
Registreringsdato: 18.11.2018 -
SweetBoxAudio I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 08.10.2018
Registreringsdato: 08.10.2018 -
Tømrer Francis (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 05.11.2015
Registreringsdato: 05.11.2015
Blå bog (fortsat)
Francis har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 11 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
08.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
05.11.2015 - 18.11.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
20.12.1999 - 31.12.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Francis' netværk er Kris Meiniche Simonsen.