Leif Toft Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 9. nov. 1999 (24 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Bækvej Møllelaug I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af LINDE OG OMEGNS ANDELSKASSE (20 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 1999 hos Bækvej Møllelaug I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partnerne Torben Vindum, Knud Erik Nielsen, Ingolf Bastrup Jakobsen, Birte Obel Jepsen at Leif Toft Andersen stiftede Bækvej Møllelaug I/S den dag i november 1999. Titlen som Ejer og Stifter bestred Leif i 17 år 1 måned, før stoppet d. 31. december 2016.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen produktion af elektricitet. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2016.
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Bækvej Møllelaug I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2016
Registreringsdato: 31.12.2016 -
STJERNETÆPPER A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.04.2014
Registreringsdato: 14.04.2014 -
STJERNETÆPPER A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.01.2014
Registreringsdato: 13.01.2014
Blå bog (fortsat)
Leif har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
23.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
09.11.1999 - 31.12.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
10.12.2007 - 04.11.2013
Bestyrelsesmedlem
13.01.2014 - 14.04.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.09.2003 - 05.04.2004
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.10.2024 - 10.12.2003
Ejerandel: Intet ejerskab
Leif har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 20 år 9 måneder fra 2024 til 2003 hos LINDE OG OMEGNS ANDELSKASSE.
En af de forbindelser som går igen i Leif' netværk er Jens Jørgen Quistgaard.